Mats Nordberg (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Född år
- 1958
- Avliden
- 15 januari 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-15
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2023-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
Föräldrar
Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.
Utbildning
Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
Anställningar
Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
Litteratur
State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stöd till Libanon
Skriftlig fråga 2019/20:1932 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2019/20:1932 Stöd till Libanon av Mats Nordberg SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Hur avser regeringen att stötta Libanon förutom med 4,8 miljoner kronor Libanon är beläget i Mellanösternkonfliktens centrum. Landets största befolkningsgrupper är kristna och shiiter, men förutom dessa och andra grupper som bott- Inlämnad
- 2020-08-11
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Sveriges redovisning av skyddade arealer
Skriftlig fråga 2019/20:1774 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2019/20:1774 Sveriges redovisning av skyddade arealer av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S LRF:s rapport Sveriges internationella åtaganden om skydd av natur påtalar att Tysklands och andra EU-länders sätt att redovisa skyddad natur leder till högre redovisade skyddade arealer än Sveriges. Eftersom- Inlämnad
- 2020-07-08
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Tillgång för allmänheten till handsprit och enkla munskydd
Skriftlig fråga 2019/20:1158 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2019/20:1158 Tillgång för allmänheten till handsprit och enkla munskydd av Mats Nordberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har inte lyckats särskilt väl med att begränsa spridningen av covid-19. Eftersom ingen eller mycket liten stickprovsmätning av smittade ägt rum vet vi inte hur många som smittats,- Inlämnad
- 2020-04-06
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Miljöprövningarnas effektivitet
Skriftlig fråga 2019/20:406 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2019/20:406 Miljöprövningarnas effektivitet av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som riksdagsledamöter har vi förmånen att kunna besöka seminarier i riksdagen där representanter för olika branscher meddelar sin syn på för dem viktiga frågor. Under hösten har det bland annat hållits seminarier- Inlämnad
- 2019-11-14
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien
Skriftlig fråga 2019/20:139 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2019/20:139 Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Turkiet har gått in militärt i norra och nordöstra Syrien, enligt uppgift med syftet att där etablera en zon dit i huvudsak arabiska flyktingar som nu befinner sig i Turkiet skulle kunna föras. Området- Inlämnad
- 2019-10-09
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)