Mats Nordberg (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Född år
- 1958
- Avliden
- 15 januari 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-15
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2023-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
Föräldrar
Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.
Utbildning
Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
Anställningar
Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
Litteratur
State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).