Mats Nordberg (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Född år
- 1958
- Avliden
- 15 januari 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-15
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2023-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
Föräldrar
Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.
Utbildning
Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
Anställningar
Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
Litteratur
State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray
Skriftlig fråga 2020/21:3413 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:3413 Hantering av biståndet till Etiopien med anledning av konflikten i Tigray av Mats Nordberg SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Sverige har i många år varit en av de största biståndsgivarna till Etiopien. Bara sedan 1998 har Sverige bidragit med över 8 miljarder kronor, men även under den stora svältkatastrofen- Inlämnad
- 2021-08-04
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Brev angående EU:s skogsstrategi
Skriftlig fråga 2020/21:3377 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:3377 Brev angående EU:s skogsstrategi av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 19 mars i år diskuterades i EU-nämnden ett brev daterat 2 mars angående EU:s skogsstrategi, underskrivet av skogsländerna Österrike, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien,- Inlämnad
- 2021-07-26
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå
Skriftlig fråga 2020/21:3376 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:3376 EU-kommissionens förslag till ny LULUCF-nivå av Mats Nordberg SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under 2019 och början av 2020 pågick ett intensivt arbete i Regeringskansliet och riksdagen för att finna en kompromiss beträffande LULUCF-nivån på den årliga kolsänka som skogen, genom att avverkningsvolymen- Inlämnad
- 2021-07-26
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Motion 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska omarbeta beräkningsgrunderna för avgifter till producenterna så att- Inlämnad
- 2021-06-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Naturvårdsverket och den demokratiska processen
Skriftlig fråga 2020/21:3142 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:3142 Naturvårdsverket och den demokratiska processen av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Skogsutredningen föreslår ett mycket stort reservat om 525 000 hektar sammanhängande mark i det fjällnära skogsområdet, alltså inom det område som redan i dag har ojämförligt mest skog undantagen- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Naturvårdsverket och den parlamentariska processen
Skriftlig fråga 2020/21:3141 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:3141 Naturvårdsverket och den parlamentariska processen av Mats Nordberg SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Denna fråga rör en mycket viktig landsbygdsfråga, vilket även en rad kommunalråd i det berörda området betonat. Det är inte rimligt att frågan handläggs bara av Miljödepartementet och Naturvårdsverket- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om utfodring av vilt i första hand ska regleras direkt mellan markägare, arrendatorer och jägare och tillkännager- Inlämnad
- 2021-05-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Motion 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politiken för global utveckling PGU som kriterium- Inlämnad
- 2021-04-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet
Skriftlig fråga 2020/21:2498 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:2498 Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet av Mats Nordberg SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP EU:s artskyddsregler stipulerar att exploatering inte får göra att man dödar eller skadar djur-växt- eller svamparter. Inte heller får man förstöra parnings- eller rastplatser. Eftersom varje- Inlämnad
- 2021-04-12
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Motion 2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reduktionspliktens procentuella andel inte bör ökas i snabbare takt än tillgången till hållbart biobränsle- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Motion 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt regeringen att ta initiativ till en nordisk krisberedskapskommitté under respektive nordisk statsminister- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Ändringar rörande platspåseskatten
Skriftlig fråga 2020/21:2410 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:2410 Ändringar rörande platspåseskatten av Mats Nordberg SD till Finansminister Magdalena Andersson S Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials har utvecklat plastpåsar som enligt företaget självt är nedbrytbara i vanlig hemkompost och kan användas upp till 50 gånger. Ändå drabbas dessa påsar av regeringens- Inlämnad
- 2021-03-29
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 48 avslag
med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet
Motion 2020/21:3902 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3902 av Mats Nordberg m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att använda och redovisa mer objektiva grunder för beslut om subventioner av kreditavgifterna- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020
Motion 2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver prioritera Europarådets ministerkommitté- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Motion 2020/21:3914 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3914 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även undanta de största leverantörsföretagen,- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19
Skriftlig fråga 2020/21:2360 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:2360 Tillgången till ryskt och kinesiskt vaccin mot covid-19 av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 februari ställde jag en fråga till utrikesministern om hur ministern verkar för att genom samarbete i utvalda tekniska frågor, exempelvis vacciner mot covid-19, bidra till att motverka- Inlämnad
- 2021-03-26
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser
Skriftlig fråga 2020/21:1869 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:1869 Svenska ekonomiska intressen i internationella handelsöverenskommelser av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna Hallberg S I en intervju i Svenska Dagbladet den 13 februari 2021 uttrycker utrikeshandelsministern sin förhoppning att utnämnandet av Ngozi Okonjo-Iweala till ny chef för World Trade Organization- Inlämnad
- 2021-02-17
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland
Skriftlig fråga 2020/21:1806 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2020/21:1806 Åtgärder mot ökande spänningar mellan västvärlden och Ryssland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Under lång tid har vi nåtts av nyheter om människorättsbrott i såväl Kina som Ryssland. I Ryssland har pluralismen i politiken aktivt motarbetats av regeringen. Den politiska oppositionen- Inlämnad
- 2021-02-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)