Mats Nordberg (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Född år
- 1958
- Avliden
- 15 januari 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-15
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-01-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-01-15
- Suppleant
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2021-10-20
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2023-01-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 19-.
Föräldrar
Skogsmästaren Perola Nordberg och läraren Marianne Nordberg.
Utbildning
Gymnasium, naturvetenskaplig linje, slutår 78. Försvarets tolkskola 81. Skogshögskolan 83. Fil.dr., Sveriges lantbruksuniversitet 07.
Anställningar
Har arbetat för en lång rad skogsföretag i Sverige och Europa samt inom internationellt samarbete åt bl.a. Sida, USAID och FN (FAO).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 14-. Regionfullmäktig, Dalarna 18-. Ersättare, kommunstyrelsen Falun 14-18.
Litteratur
State forest management reforms in three ex-Soviet republics (07).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar
Skriftlig fråga 2021/22:1883 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1883 Snabbt ökat stöd till Ukrainas försvar av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Europaportalen konstaterar att Europas länder och EU ligger långt efter USA i stöd till Ukraina trots att Ukraina gränsar till EU. USA:s stöd med 44 miljarder euro utgör 53 procent av den totala summan på drygt- Inlämnad
- 2022-08-23
- Svarsdatum
- 2022-09-06
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Ökade beställningar till svensk ammunitionstillverkning
Skriftlig fråga 2021/22:1863 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1863 Ökade beställningar till svensk ammunitionstillverkning av Mats Nordberg SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ukraina behöver mer vapen och ammunition. Flera länder och däribland Sverige har levererat vapen och ammunition sedan Rysslands angrepp, men hittills har leveranserna kommit från ländernas- Inlämnad
- 2022-08-12
- Svarsdatum
- 2022-08-26
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Samarbete med Tyskland för ökad elproduktion
Skriftlig fråga 2021/22:1468 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1468 Samarbete med Tyskland för ökad elproduktion av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S De socialdemokratiskt ledda regeringarna har under sina regeringsinnehav sedan 2014 låtit fyra svenska kärnreaktorer läggas ned, varav två med staten som huvudägare genom statliga Vattenfall. Under samma- Inlämnad
- 2022-04-19
- Svarsdatum
- 2022-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
Återstart av nedlagd reaktor
Skriftlig fråga 2021/22:1465 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1465 Återstart av nedlagd reaktor av Mats Nordberg SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S De socialdemokratiskt ledda regeringarna har under sina regeringsinnehav sedan 2014 låtit fyra svenska kärnreaktorer läggas ned, varav två med staten som huvudägare i Vattenfall. Under samma tid har Tyskland och Belgien- Inlämnad
- 2022-04-19
- Svarsdatum
- 2022-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)
Dnestrrepubliken och riskerna för Moldavien
Skriftlig fråga 2021/22:1207 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1207 Dnestrrepubliken och riskerna för Moldavien av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Ända sedan Sovjetunionens fall och Ukrainas samt Moldaviens självständighet 19901991 har Ryssland stöttat en liten utbrytarrepublik inne i det lilla Moldavien. Under nuvarande anfallskrig från Ryssland mot- Inlämnad
- 2022-03-02
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv
Skriftlig fråga 2021/22:1086 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1086 Tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektiv av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Skogsstyrelsen utfärdar nya regler för avverkning, vilket innebär att hänsyn ska tas till samtliga fågelarter och att deras vila och fortplantning inte får störas. Skogsägarna- Inlämnad
- 2022-02-14
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
EU, skogsbruk och artskydd
Skriftlig fråga 2021/22:1085 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:1085 EU, skogsbruk och artskydd av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Flera utslag från EU-domstolen, bland annat från den 4 mars 2021 ECLI:EU:C:2021:166 avseende de förenade målen C473/19 och C474/19har visat att EU-domstolen inte godtar Sveriges tillämpning av EU:s art- och habitatdirektiv- Inlämnad
- 2022-02-14
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och tre skogsbolag om ersättningsmarker
Skriftlig fråga 2021/22:807 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:807 Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och tre skogsbolag om ersättningsmarker av Mats Nordberg SD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Enligt Skogsutredningen finns det omkring 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog inom och i nära anslutning till fjällnäragränsen som inte har formellt skydd.- Inlämnad
- 2022-01-17
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Stöd till Polen, Litauen och Lettland
Skriftlig fråga 2021/22:516 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:516 Stöd till Polen, Litauen och Lettland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den tyske inrikesministern Horst Seehofer har nyligen uttalat sig om att Tyskland nu måste hjälpa den polska regeringen att säkra sin gräns mot Belarus för att hindra den av Belarus orkestrerade flyktingvågen västerut.- Inlämnad
- 2021-12-08
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Stöd till Polen, Litauen och Lettland
Skriftlig fråga 2021/22:373 av Mats Nordberg (SD)
Fråga 2021/22:373 Stöd till Polen, Litauen och Lettland av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Den tyske inrikesministern Horst Seehofer har nyligen uttalat sig om att Tyskland nu måste hjälpa den polska regeringen att säkra sin gräns mot Belarus för att hindra den av Belarus orkestrerade flyktingvågen västerut.- Inlämnad
- 2021-11-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)