Mats Persson (L)
Arbetsmarknads- och integrationsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 154
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och integrationsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2017-08-07 – 2022-10-18
- Ledig
- 2017-07-06 – 2017-08-06
- Ordinarie
- 2017-07-03 – 2017-07-05
- Ledig
- 2017-05-02 – 2017-07-02
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-05-01
Liberalerna
- Gruppledare
- 2022-04-08 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Tore Persson och Lena Persson.
Utbildning
Pol. mag., Lunds universitet 05. Fil. dr., ekonomisk historia, Lunds universitet 15,
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 06–09. Regionråd, Region Skåne 09–14.
Litteratur
In Good Times and Bad, 15.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–16, finansutskottet 16–22 och utbildningsutskottet 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–22, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 18–22, utrikesutskottet 22 och näringsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tillväxtverkets regeltillämpning
Skriftlig fråga 2020/21:2553 av Mats Persson (L)
Fråga 2020/21:2553 Tillväxtverkets regeltillämpning av Mats Persson L till Näringsminister Ibrahim Baylan S Coronakrisen innebär att det finns ett stort behov av åtgärder för att säkra jobb och välfärd. En viktig del i krispolitiken är systemet med kortidspermittering, som innebär att den anställde kan behålla sin anställning- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Apoteket AB och Apoteket Svanen i Lund
Skriftlig fråga 2019/20:1454 av Mats Persson (L)
Fråga 2019/20:1454 Apoteket AB och Apoteket Svanen i Lund av Mats Persson L till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under sommaren 2019 uppmärksammades det att det statliga bolaget Apoteket AB planerade att stänga Apoteket Svanen i Lund. Tillsammans med apoteket Lejonet i Malmö och apoteken Storken samt Korpen i Stockholm- Inlämnad
- 2020-05-29
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)