Mats Persson (L)
Arbetsmarknads- och integrationsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 154
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och integrationsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2017-08-07 – 2022-10-18
- Ledig
- 2017-07-06 – 2017-08-06
- Ordinarie
- 2017-07-03 – 2017-07-05
- Ledig
- 2017-05-02 – 2017-07-02
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-05-01
Liberalerna
- Gruppledare
- 2022-04-08 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Tore Persson och Lena Persson.
Utbildning
Pol. mag., Lunds universitet 05. Fil. dr., ekonomisk historia, Lunds universitet 15,
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 06–09. Regionråd, Region Skåne 09–14.
Litteratur
In Good Times and Bad, 15.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–16, finansutskottet 16–22 och utbildningsutskottet 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–22, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 18–22, utrikesutskottet 22 och näringsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gränshinder i socialförsäkringssystemen
Skriftlig fråga 2014/15:609 av Mats Persson (FP)
Fråga 2014/15:609 Gränshinder i socialförsäkringssystemen av Mats Persson FP till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I dag arbetspendlar omkring 18 000 personer över Öresund. Genom en vidgad arbetsmarknadsregion ökar möjligheten för människor att ta del av en större arbetsmarknad. Men det finns samtidigt gränshinder- Inlämnad
- 2015-06-02
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Åtgärder med anledning av varsel inom telekomindustrin i Lund
Skriftlig fråga 2014/15:282 av Mats Persson (FP)
Fråga 2014/15:282 Åtgärder med anledning av varsel inom telekomindustrin i Lund av Mats Persson FP till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Telekomindustrin är och har varit en viktig del av det skånska näringslivet. Dagens besked från Sony är mycket tråkigt och ett hårt slag för Skåne och Sverige då länet och landet- Inlämnad
- 2015-03-09
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Skattelagstiftningens påverkan på mindre företag
Skriftlig fråga 2014/15:278 av Mats Persson (FP)
Fråga 2014/15:278 Skattelagstiftningens påverkan på mindre företag av Mats Persson FP till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som har högst förtroende bland allmänheten. En viktig del i arbetet med att skapa förtroende handlar om att ha en rättvis bedömning och där en eventuell- Inlämnad
- 2015-03-06
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)