Mats Persson (L)
Arbetsmarknads- och integrationsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 154
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och integrationsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2017-08-07 – 2022-10-18
- Ledig
- 2017-07-06 – 2017-08-06
- Ordinarie
- 2017-07-03 – 2017-07-05
- Ledig
- 2017-05-02 – 2017-07-02
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-05-01
Liberalerna
- Gruppledare
- 2022-04-08 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Tore Persson och Lena Persson.
Utbildning
Pol. mag., Lunds universitet 05. Fil. dr., ekonomisk historia, Lunds universitet 15,
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 06–09. Regionråd, Region Skåne 09–14.
Litteratur
In Good Times and Bad, 15.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–16, finansutskottet 16–22 och utbildningsutskottet 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–22, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 18–22, utrikesutskottet 22 och näringsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stelbent regelverk för arbetskraftsinvandrare
Skriftlig fråga 2015/16:492 av Mats Persson (L)
Fråga 2015/16:492 Stelbent regelverk för arbetskraftsinvandrare av Mats Persson L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det finns nu flera fall där personer har kommit hit som arbetskraftsinvandrare och sedan inte fått förnyat arbetstillstånd, trots att de har kollektivavtalslikande lön, och därmed- Inlämnad
- 2015-12-15
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten
Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP)
Interpellation 2015/16:82 Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten av Mats Persson FP till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En majoritet av svenska folket ser mångfalden av aktörer inom välfärden som något naturligt. Att kunna välja mellan en fristående eller kommunal skola handlar som elev och förälder om att kunna välja- Inlämnad
- 2015-10-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Framväxten av tältläger
Skriftlig fråga 2015/16:91 av Mats Persson (FP)
Fråga 2015/16:91 Framväxten av tältläger av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På flera platser i vårt land sker en utveckling med framväxten av kåkstäder och tältläger. I somras uppmärksammades det att företaget Flextrus parkering i Lund togs i besittning utan tillstånd. I Malmö- Inlämnad
- 2015-10-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dubbelbeskattning vid pensionssparande
Interpellation 2015/16:2 av Mats Persson (FP)
Interpellation 2015/16:2 Dubbelbeskattning vid pensionssparande av Mats Persson FP till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 januari 2015 är möjligheten att göra avdrag för sparande i pensionsförsäkring begränsad, och från och med 2016 kommer avdragsmöjligheten att tas bort helt. Förändringen är en naturlig- Inlämnad
- 2015-09-16
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag
Skriftlig fråga 2015/16:3 av Mats Persson (FP)
Fråga 2015/16:3 Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2008 infördes en lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagen innebär att statliga myndigheter har en plikt att informera varandra- Inlämnad
- 2015-09-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)