Mats Persson (L)
Arbetsmarknads- och integrationsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 154
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och integrationsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2017-08-07 – 2022-10-18
- Ledig
- 2017-07-06 – 2017-08-06
- Ordinarie
- 2017-07-03 – 2017-07-05
- Ledig
- 2017-05-02 – 2017-07-02
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-05-01
Liberalerna
- Gruppledare
- 2022-04-08 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Tore Persson och Lena Persson.
Utbildning
Pol. mag., Lunds universitet 05. Fil. dr., ekonomisk historia, Lunds universitet 15,
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 06–09. Regionråd, Region Skåne 09–14.
Litteratur
In Good Times and Bad, 15.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–16, finansutskottet 16–22 och utbildningsutskottet 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–22, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 18–22, utrikesutskottet 22 och näringsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag
Skriftlig fråga 2015/16:3 av Mats Persson (FP)
Fråga 2015/16:3 Missbruket av ersättningssystemen bland oseriösa företag av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2008 infördes en lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagen innebär att statliga myndigheter har en plikt att informera varandra- Inlämnad
- 2015-09-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)