Mats Persson (L)
Arbetsmarknads- och integrationsminister
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 154
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och integrationsminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2017-08-07 – 2022-10-18
- Ledig
- 2017-07-06 – 2017-08-06
- Ordinarie
- 2017-07-03 – 2017-07-05
- Ledig
- 2017-05-02 – 2017-07-02
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-05-01
Liberalerna
- Gruppledare
- 2022-04-08 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2019-09-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ledamot
- 2016-06-09 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-09
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-09-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-17
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet
- Arbetsmarknads- och integrationsminister
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Tore Persson och Lena Persson.
Utbildning
Pol. mag., Lunds universitet 05. Fil. dr., ekonomisk historia, Lunds universitet 15,
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lund 06–09. Regionråd, Region Skåne 09–14.
Litteratur
In Good Times and Bad, 15.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 14–16, finansutskottet 16–22 och utbildningsutskottet 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, socialförsäkringsutskottet 14–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, skatteutskottet 16–22, trafikutskottet 18–22, EU-nämnden 18–22, utrikesutskottet 22 och näringsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 221018–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
Motion 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. FP med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studiemedel i stället för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och tillkännager- Inlämnad
- 2015-11-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten
Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP)
Interpellation 2015/16:82 Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten av Mats Persson FP till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En majoritet av svenska folket ser mångfalden av aktörer inom välfärden som något naturligt. Att kunna välja mellan en fristående eller kommunal skola handlar som elev och förälder om att kunna välja- Inlämnad
- 2015-10-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
600 000 fler jobb - Liberala reformer för Sverige
Motion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. FP 600 000 fler jobb Liberala reformer för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen s. 532Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Liberal bostadspolitik för fler bostäder och mer marknad
Motion 2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. FP Liberal bostadspolitik för fler bostäder och mer marknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformer av bruksvärdessystemet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14 2015/16:FiU2 2015/16:MJU6 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 10 avslag, 2 bifall,
Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter
Motion 2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10 2015/16:AU9 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:KrU9 2015/16:KU15 2015/16:SfU14 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2015/16:UU2 2016/17:CU10 2016/17:KU17 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället
Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. FP En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s gemensamma asylpolitik måste bygga på att alla länder delar på ansvaret, och riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Svenskt medlemskap i Nato
Motion 2015/16:2267 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2267 av Jan Björklund m.fl. FP Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ökade säkerhetspolitiska hotet från Ryssland måste få konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitiska vägval och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En liberal feministisk utrikespolitik
Motion 2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal feministisk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flickors och kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter ska genomsyra den svenska kampen för mänskliga rättigheter och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU2 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En liberal politik för Europa
Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal politik för Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för fler jobb och högre tillväxt inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU23 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU9 2015/16:SfU14 2015/16:UU10,2015/16:UU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Företags villkor
Motion 2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. FP Företags villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det statliga riskkapitalet behöver reformeras och effektiviseras så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2 2015/16:FiU39 2015/16:NU1 2015/16:NU23 2015/16:SkU16 2016/17:CU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
På väg mot ett fossilfritt Sverige
Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. FP På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen om ett pris på koldioxid är central för en effektiv klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU9 2016/17:TU14
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,
Revisionsplikten
Motion 2015/16:2247 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2247 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Revisionsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om fler företag bör undantas från kravet på revisionsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansregeringen genomförde- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Generationsskiften i fåmansbolag
Motion 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Generationsskiften i fåmansbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för generationsskiften i fåmansbolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett tilltagande- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen
Motion 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Skatteverket att informera allmänheten om jobbskatteavdraget och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad skatteadministration
Motion 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Minskad skatteadministration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Personaloptioner
Motion 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Personaloptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jobb skapas av företag som växer- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliggörande av arbetsgivaravgiften
Motion 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Synliggörande av arbetsgivaravgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra arbetsgivaravgiften per anställd på månadsbasis för såväl kontrollmyndighet som arbetstagare och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2015/16:3146 av Erik Ullenhag m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:3146 av Erik Ullenhag m.fl. FP Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar tre olika anslag- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2015/16:3228 av Mats Persson m.fl. FP Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar huvuduppgifterna beskattning,- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag