Mats Pertoft (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-09-15 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2017-10-19 – 2018-04-17
- Ersättare
- 2015-12-11 – 2016-08-06
Miljöpartiet de gröna
- Kvittningsperson
- 2006-10-04 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Vice ordförande
- 2017-10-19 – 2018-04-17
- Extra suppleant
- 2017-10-19 – 2018-04-17
- Vice ordförande
- 2015-12-11 – 2016-08-06
- Extra suppleant
- 2015-12-11 – 2016-08-06
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-01-25 – 2018-04-17
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2011-09-20 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2011-11-07 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2008-01-24 – 2008-10-01
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-08-16
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2008-10-01 – 2009-01-13
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-10, 11-14 och 15-16 (ersättare 151211-160806). Ledamot utbildningsutskottet 06-10, skatteutskottet 11-14 och vice ordförande justitieutskottet 15-16. Suppleant trafikutskottet 08-09, finansutskottet 06-07, 08, 09-10 och 11-14 och extra suppleant 15-16. Kvittningsman 06-10.
Föräldrar
Ingenjören Curt Pertoft och arkivarien Maj-Britt Pertoft, f. Walldén.
Utbildning
Freiherr-vom-Stein Gymnasium, latinlinje, Frankfurt/Main, Västtyskland. Gymnasieskola, samhällslinjen, Grännaskolan, Gränna, slutår 73. Sociologi, Johan-Wolfgang-von-Goethe Universität, Frankfurt/Main 74-78. Cykel- och mopedreparatörsutbildning, AMS, Göteborg 80. Diplomutbildning som eurytmist, Rudolf-Steiner högskolan, Järna 81-85.
Anställningar
Hamnarbetare, Göteborg 79-81. Lärarvikarie 80-81. Lärare, Kristoffergården, Järna 85-86. Eurytmilärare, Martinskolan, Stockholm 86-90. Lärare och ekonomiansvarig, Solvikskolan 90-97. Ekonomiansvarig, Ängsholmens arbets- och boendekollektiv, ett behandlingshem för kvinnor i kris, Mörkö 97-00. Kommunalråd, Miljöpartiet, Södertälje 00-06. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen Regeringskansliet 16-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 09-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 94-09. Ledamot, kommunstyrelsen, Södertälje 94-06. Ledamot, utbildningsnämnden, Södertälje 98-06. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 90-98. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Miljöpartiet, Södertälje 95-02. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet 00-07. Föreningsordförande, Vågbrytaren, mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning 01-03. Styrelseledamot, Telgekoncernen 02-06. Ordförande, Miljöpartiet Stockholmsregionen 10-16. Ordförande, Telge inköp 14-. Ordförande, Stiftelsen Drivhuset, Södertälje 15-. Styrelseledamot, Famna 16-.