Mattias Bäckström Johansson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 256
- Titel
- Reaktoroperatör.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Partisekreterare
Näringsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Partisekreterare
- 2022-12-12 –
- Tillförordnad partisekreterare
- 2022-10-17 – 2022-12-12
- Förste vice gruppledare
- 2019-11-25 – 2022-10-25
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2020-04-08 – 2022-10-09
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ersättare
- 2020-10-01 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Egenföretagaren Torleif Johansson och undersköterskan Cecilia Bäckström.
Utbildning
Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, slutår 04. Driftingenjör, Sjöfartshögskolan i Kalmar, slutår 08.
Anställningar
Drifttekniker, Oskarshamns kommun 05. Reaktoroperatör, turbinoperatör och stationstekniker, OKG 08–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 06–. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Sverigedemokraterna Oskarshamn 06–. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Kalmar län 11–21.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–22. Suppleant finansutskottet 18–19 och näringsutskottet 22–. Ledamot Valprövningsnämnden 19–23, krigsdelegationen 20–, valberedningen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. Suppleant Valprövningsnämnden 15–19 och riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 19–22.