Mattias Bäckström Johansson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 256
- Titel
- Reaktoroperatör.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Partisekreterare
Näringsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Partisekreterare
- 2022-12-12 –
- Tillförordnad partisekreterare
- 2022-10-17 – 2022-12-12
- Förste vice gruppledare
- 2019-11-25 – 2022-10-25
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
- Suppleant
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2020-04-08 – 2022-10-09
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
- Ersättare
- 2020-10-01 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Egenföretagaren Torleif Johansson och undersköterskan Cecilia Bäckström.
Utbildning
Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, slutår 04. Driftingenjör, Sjöfartshögskolan i Kalmar, slutår 08.
Anställningar
Drifttekniker, Oskarshamns kommun 05. Reaktoroperatör, turbinoperatör och stationstekniker, OKG 08–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 06–. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Sverigedemokraterna Oskarshamn 06–. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Kalmar län 11–21.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–22. Suppleant finansutskottet 18–19 och näringsutskottet 22–. Ledamot Valprövningsnämnden 19–23, krigsdelegationen 20–, valberedningen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. Suppleant Valprövningsnämnden 15–19 och riksdagsstyrelsen 20–22. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 19–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Driftssäkerheten i kraftsystemet
Interpellation 2020/21:735 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:735 Driftssäkerheten i kraftsystemet av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Det är grundläggande att säkerställa att tillräcklig produktionskapacitet finns och att beredskap finns på plats i händelse av extrem situation. Under lång tid har det svenska kraftsystemet präglats- Inlämnad
- 2021-05-17
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Förutsättningarna för ny kärnkraft
Interpellation 2020/21:300 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:300 Förutsättningarna för ny kärnkraft av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Kärnkraften har fört en tynande tillvaro under den rödgröna regeringen där fyra av landets tio reaktorer har stängts de två senaste mandatperioderna. Detta skiljer sig från den globala utvecklingen- Inlämnad
- 2021-01-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Det kommunala vetot
Interpellation 2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:90 Det kommunala vetot av Mattias Bäckström Johansson SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta innebär- Inlämnad
- 2020-10-26
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Effekt- och kapacitetsbrist
Interpellation 2020/21:109 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:109 Effekt- och kapacitetsbrist av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är i en situation med tilltagande effekt- och kapacitetsbrist i vårt kraftsystem. Det är en situation som vi inte befunnit oss i på mycket lång tid. Inför varje vinter genomför Svenska kraftnät- Inlämnad
- 2020-11-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Slutförvar för använt kärnbränsle
Interpellation 2020/21:65 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:65 Slutförvar för använt kärnbränsle av Mattias Bäckström Johansson SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Arbetet med ett slutförvar för det använda kärnbränslet i Sverige har pågått sedan 1970-talet då de första geologiska studierna påbörjades för att kartlägga lämpliga platser. Det- Inlämnad
- 2020-10-16
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar
Interpellation 2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2020/21:31 Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar av Mattias Bäckström Johansson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det är angeläget att hela Sverige ska leva. Men då måste även förutsättningarna finnas för en välfungerande infrastruktur för såväl gods som personer- Inlämnad
- 2020-09-30
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)