Mattias Vepsä (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 110
- Titel
- Kommunikationschef.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-02-01 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2020-03-09 – 2022-01-31
- Statsrådsersättare
- 2019-01-21 – 2019-07-14
- Statsrådsersättare
- 2017-09-25 – 2018-09-24
- Ersättare
- 2017-05-29 – 2017-07-27
- Ledig
- 2019-07-15 – 2019-10-01
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2019-10-01
- Extra suppleant
- 2017-07-01 – 2017-07-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2017-06-16 – 2017-06-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-05-18 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2017-06-16 – 2017-06-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2019-10-01
- Suppleant
- 2019-02-08 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-07-01 – 2017-07-27
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17, 17–18, 19 och 20– (ersättare 170529–170727, statsrådsersättare 170925–180924, 190121–191001, 200309–220131). Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18, justitieutskottet 22–. Suppleant kulturutskottet 17–18, miljö- och jordbruksutskottet 18, utbildningsutskottet 19, justitieutskottet 19 och EU-nämnden 22–. Extra suppleant kulturutskottet 17, miljö- och jordbruksutskottet 17, socialutskottet 17 och justitieutskottet 17. Suppleant delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Laholm, slutår 01. Allmän kurs folkhögskola, Biskops-Arnö, slutår 14. Kurser kulturgeografi, Stockholms universitet, 16.
Anställningar
Kock 21, ombudsman 22. Politisk sekreterare S, Eskilstuna kommun, 03–05. Förbundssekreterare, SSU 05–11. Rådgivare ABF och kommunikationschef 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Klimatomställningen och human rights due diligence
Skriftlig fråga 2020/21:2336 av Mattias Vepsä (S)
Fråga 2020/21:2336 Klimatomställningen och human rights due diligence av Mattias Vepsä S till Statsrådet Anna Hallberg S I dag rapporterar flera medier om att en av Vattenfalls underleverantörer det kinesiska bolaget Jinko har deltagit i Kinas arbetsprogram i Xinjiangregionen. Enligt Vattenfall har hela solcellsindustrin- Inlämnad
- 2021-03-25
- Besvarare
- Statsrådet Anna Hallberg (S)
1177 Vårdguiden
Skriftlig fråga 2020/21:1265 av Mattias Vepsä (S)
Fråga 2020/21:1265 1177 Vårdguiden av Mattias Vepsä S till Socialminister Lena Hallengren S I Region Stockholm har vi stora problem i styrningen av vården, och regionledningen verkar vara mer intresserad av att sälja ut och privatisera än av att säkerställa bästa möjliga vård för oss stockholmare. Just nu pågår ytterligare- Inlämnad
- 2021-01-14
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)