Mauricio Rojas (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 258
- Titel
- Docent, verkstadsmaskinreparatör
- Född år
- 1950
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-07-14 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-05-22 – 2023-07-13
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2023-05-22
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2008-11-10
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2007-01-16 – 2008-10-22
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-01-17
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2004-09-20 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-11-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-05-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2008-11-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–08 (statsrådsersättare 061006-081110) och 22–. Ledamot konstitutionsutskottet 07–08 och socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 02–08 och 22–, konstitutionsutskottet 02–06, socialförsäkringutskottet 04–06, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–08, socialutskottet 22– och justitieutskottet 22–.
Föräldrar
José Rojas Inostrosa och gymnasieläraren Juana Mullor Guzmán.
Utbildning
Liceo de Aplicación, Santiago de Chile 61-66. Juridik, Chiles universitet 67-72. Verkstadsmaskinreparatörsutbildning, AMU-center i Uppsala 75-76. Studier vid Lunds universitet 77-86. Fil.kand., Lunds universitet 79. Fil.dr i ekonomisk historia, Lunds universitet 86. Docent, Lunds universitet 95.
Anställningar
Städare, Ulleråkers sjukhus, Uppsala 74-75. Landstingstvätteriet i Arlöv 77-80. Studievägledare, lärare och forskare, Lunds universitet 81-99. VD/vice VD, Timbro 00-04. Rektor, Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, Comunidad de Madrid 08–13. Strategisk rådgivare, Presidencia de la República, Chile 18. Professor vid Universidad del Desarrollo, Chile 18–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, UR, 90-talet. Ledamot, idégruppen om mansrollsfrågor i jämställdhetsrådet 91-95. Ledamot, Pensionsgruppen 22– och insynsrådet Migrationsverket 23–.
Litteratur
Renovatio Mundi – Essäer om Marx, marxismen och marxismens kris (86, akademisk doktorsavhandling), Latinamerikas sociala och ekonomiska historia (88), I ensamhetens labyrint – Invandring och svensk identitet (93), Sveriges oälskade barn – Att vara svensk men ändå inte (95), Tillväxt, stagnation, kaos (95, tillsammans med Christer Gunnarsson), Efter folkhemmet – En agenda för Sveriges förnyelse (96), Svenska främlingar – Att älska Sverige med dess fel och brister. Om invandrare och deras möjligheter (97, tillsammans med Lena Adehlson Liljeroth), Valser om arbetets slut (98), Välfärd eller välfärdsstaten (99), Carmencitas sorg – Argentinas kris i historiskt perspektiv (02), Farväl till gemenskapen (04/21).