Mehmet Kaplan (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Verksamhetschef.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-07-09 – 2014-09-29
- Ledig
- 2007-05-28 – 2007-07-08
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2007-05-27
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2013-04-01 – 2014-09-29
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-19 – 2013-03-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2011-04-15 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-11-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2008-12-01 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2013-04-25 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2013-04-24
Valberedningen
- Ledamot
- 2011-09-29 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2013-04-09 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2010-10-12 – 2013-04-08
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2016-04-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-14. Ledamot justitieutskottet 06-10 och arbetsmarknadsutskottet 10-14. Suppleant EU-nämnden 06-10, utrikesutskottet 08-14, kulturutskottet 10-14 och justitieutskottet 11-14. Ledamot rådet för ledamotsnära frågor 10-13, riksdagens valberedning 11-14 och riksdagsstyrelsen 13-14. Suppleant riksdagsstyrelsen 10-13 och rådet för ledamotsnära frågor 13-14. Gruppledare Miljöpartiet de gröna 13-14 och vice gruppledare 10-13. Statsråd (bostads-, stadsutvecklings- och it-minister), Näringsdepartementet 141003-160418.
Föräldrar
Ökkäs Kaplan och Ayse Kaplan.
Utbildning
Gymnasieskola, Avesta, slutår 91. KTH 92-96. Ekonomisk historia och statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Anställningar
Clock 91-96. McDonalds 96-01. Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 02-04. Byrån för lika rättigheter 04-06.
Kommunala uppdrag
Ledamot, näringslivsnämnden 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Miljöpartiets partistyrelse 03-11. Styrelseledamot, Sveriges Unga Muslimer 96-06 och Sveriges muslimska råd 01-07. Ledamot, IOGT-NTO:s Stockholmsdistrikt 97-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Finansieringen av Rinkebyakademien
Skriftlig fråga 2012/13:432 av Kaplan, Mehmet (MP)
den 8 april Fråga 2012/13:432 Finansieringen av Rinkebyakademien av Mehmet Kaplan MP till statsrådet Erik Ullenhag FP Rinkebyakademien är en verksamhet i Rinkeby, Stockholm, som bedriver mentorskap och ämnesfördjupning för skolungdomar. Rinkebyakademien ger möjlighet för ungdomar i framför allt områden med svag- Inlämnad
- 2013-04-08
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Vardagsrasism
Skriftlig fråga 2012/13:424 av Kaplan, Mehmet (MP)
den 27 mars Fråga 2012/13:424 Vardagsrasism av Mehmet Kaplan MP till statsrådet Erik Ullenhag FP Flera händelser har rapporterats den senaste tiden som tyder på att det svenska samhället blir allt mer uppdelat i vi och deDet handlar om busschaufförer som delar upp passagerare utifrån hudfärg, taxibolag som får- Inlämnad
- 2013-03-27
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Romers utbildningssituation
Skriftlig fråga 2007/08:1307 av Kaplan, Mehmet (mp)
den 5 juni Fråga 2007/08:1307 Romers utbildningssituation av Mehmet Kaplan mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport 292 Romer i skolan en fördjupad studie från år 2007 konstaterar myndigheten att det fortfarande återstår mycket att göra beträffande utbildningsinsatser för den svenska- Inlämnad
- 2008-06-05
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Oskyldiga i fingeravtrycksregister
Skriftlig fråga 2007/08:373 av Kaplan, Mehmet (mp)
den 29 november Fråga 2007/08:373 Oskyldiga i fingeravtrycksregister av Mehmet Kaplan mp till justitieminister Beatrice Ask m Tidigare misstänkta samt personer som frikänts förekommer fortfarande i fingeravtrycksregistret. Datainspektionen har påtalat missförhållandena till Rikspolisstyrelsen, som inte rättat sig- Inlämnad
- 2007-11-29
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Säposamarbete med bostadsbolag
Skriftlig fråga 2006/07:1003 av Kaplan, Mehmet (mp)
den 5 april Fråga 2006/07:1003 Säposamarbete med bostadsbolag av Mehmet Kaplan mp till justitieminister Beatrice Ask m Tidningen Faktum i Göteborg skriver i sitt senaste nummer nr 60 om de kontakter som Säpo har haft med kommunala bostadsbolag i Göteborg och om hur detta samarbete har sett ut. Dessutom beskrivs- Inlämnad
- 2007-04-05
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)