Mia Sydow Mölleby (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Sjuksköterska.
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Gruppledare
- 2016-02-03 – 2020-01-28
- Förste vice gruppledare
- 2012-02-14 – 2016-02-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-05-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-05-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2021-04-09
- Suppleant
- 2017-06-26 – 2017-08-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-09-26
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-03-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-02-05
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-05-06 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant socialutskottet 10-14, justitieutskottet 14-16 och EU-nämnden 17 och 19-. Ledamot krigsdelegationen 14-. Suppleant riksdagens valberedning 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-18 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 12-16. Gruppledare Vänsterpartiet 16-.
Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Röda Korsets Högskola, Stockholm 83. Specialistutbildning, psykiatri, Örebro 91.
Anställningar
Kontorist, rörfirma 77-78. Sjukvårdsbiträde, Stockholms läns landsting 79-80. Sjuksköterska, Stockholms läns landsting 84-85. Sjuksköterska, Region Örebro län 85-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 98-18. Ledamot, kommunstyrelsen 98-10 och socialnämnden 95-02. Landstingsfullmäktig, Örebro län 06-10. 1:e vice ordförande, landstingsstyrelsen 06-10.
Bostadsort
Hallsberg