Michael Anefur (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-08-31 – 2022-09-26
- Ledig
- 2020-01-14 – 2020-08-30
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-01-13
- Ordinarie
- 2009-07-14 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-09 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 09-10 och 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 09-10, arbetsmarknadsutskottet 09-10, kulturutskottet 18- och civilutskottet 18-.
Föräldrar
Föreståndaren C-G Anefur och lärarinnan Karin Anefur.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Eksjö, slutår 75. Teol. kand. 80.
Anställningar
Präst, Svenska kyrkan 82-92. Folkhögskollärare 92-02. Tillväxtkommunalråd, Kristianstads kommun 02-06. Vd, Renhållningen i Kristianstad 06-09. Nationell hemlöshetssamordnare 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 91-06. Vice ordförande, socialnämnden 94-98. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, distriktsstyrelsen, KD i Skåne 92-10 och ordförande 10-19.