Michael Anefur (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-08-31 – 2022-09-26
- Ledig
- 2020-01-14 – 2020-08-30
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2020-01-13
- Ordinarie
- 2009-07-14 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-03-09 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-03-03
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-09-03 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 09-10 och 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 09-10, arbetsmarknadsutskottet 09-10, kulturutskottet 18- och civilutskottet 18-.
Föräldrar
Föreståndaren C-G Anefur och lärarinnan Karin Anefur.
Utbildning
Gymnasieutbildning, Eksjö, slutår 75. Teol. kand. 80.
Anställningar
Präst, Svenska kyrkan 82-92. Folkhögskollärare 92-02. Tillväxtkommunalråd, Kristianstads kommun 02-06. Vd, Renhållningen i Kristianstad 06-09. Nationell hemlöshetssamordnare 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristianstad 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 91-06. Vice ordförande, socialnämnden 94-98. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, distriktsstyrelsen, KD i Skåne 92-10 och ordförande 10-19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jämlik vård för patienter med Parkinsons sjukdom
Skriftlig fråga 2021/22:769 av Michael Anefur (KD)
Fråga 2021/22:769 Jämlik vård för patienter med Parkinsons sjukdom av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S Det råder stor underbehandling av personer med avancerad parkinson i Sverige. Endast omkring hälften av de 2 0003 000 parkinsonpatienter som beräknas vara i behov av avancerad behandling får i- Inlämnad
- 2022-01-14
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Lagstiftning om patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården
Skriftlig fråga 2020/21:555 av Michael Anefur (KD)
Fråga 2020/21:555 Lagstiftning om patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S Det saknas lagstiftning om under vilka förutsättningar vård kan ges till en patient som själv saknar förmåga att samtycka, det vill säga en beslutsoförmögen patient,- Inlämnad
- 2020-11-18
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
ANDT-strategi
Skriftlig fråga 2020/21:257 av Michael Anefur (KD)
Fråga 2020/21:257 ANDT-strategi av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S En strategi på ANDT-området alkohol, narkotika, dopning och tobak finns för perioden 20162020. Eftersom strategin går ut under innevarande år har regeringen aviserat att ett arbete har påbörjats med en förnyad strategi som ska gälla- Inlämnad
- 2020-10-21
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Den nya tobakslagen
Skriftlig fråga 2018/19:478 av Michael Anefur (KD)
Fråga 2018/19:478 Den nya tobakslagen av Michael Anefur KD till Socialminister Lena Hallengren S Den 1 juli i år träder en ny tobakslag i kraft i Sverige. Det sker efter beslut av riksdagen i bred politisk enighet. En viktig förändring som kommer med den nya lagen är att de som säljer tobak ska söka tillstånd för sin- Inlämnad
- 2019-04-02
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)