Michael Rubbestad (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Örebro län, plats 306
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Sverigedemokraterna
Förste vice gruppledare
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utbildningsutskottet
Suppleant
Trafikutskottet
Suppleant
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Ledamotsrådet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2023-04-26 –
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-29 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2023-05-10 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2024-09-13 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utbildningsutskottet 18–22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant kulturutskottet 18– och utbildningsutskottet 23–. Suppleant valprövningsnämnden 19– och ledamotsrådet 23–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 23–.