Michael Svensson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Restauratör/fil.kand
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-04-07 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-01-27
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-21
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-11-17 – 2018-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot kulturutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14 och kulturutskottet 11-.
Föräldrar
Restauratören Göte Svensson och hemmafrun Mona Svensson, f. Qvarnström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falkenberg, slutår 76. Fil.kand. statsvetenskap, historia, ekonomisk historia, nationalekonomi, Lunds/Göteborgs universitet, slutår 82. Reservofficersexamen, Hallands regemente 82.
Anställningar
Tjänsteman, MUF:s kansli 79-80. Egenföretagare/krögare 82-06. Delikatesshandlare 95-07. Platschef, livsmedelsindustri 06-08. Konsult/utbildare, Delikatesscompagniet AB 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenbergs kommun 79-88. Ledamot, kommunstyrelsen 85-88. Ordförande, kulturnämnden 82-85. Ledamot, byggnadsnämnden 85-88. Suppleant, socialnämnden 98-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MUF Halland 78-81. Ordförande, MUF Göteborg 80-81. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 80-84. Ordförande, Falkenbergsmoderaterna 86-88, vice ordförande 08-. Leder en idépolitisk samtalsklubb i M-gruppen. Förbundsordförande, Moderaterna i Halland 13-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Högskolan
Betänkande 2010/11:UbU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar och deras innehåll, breddad rekrytering och frågor om tillträde till högskolan.- Behandlade dokument
- 73
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 19, 83 minuter
- Justering
- 2011-03-10
- Debatt
- 2011-03-31
- Beslut
- 2011-03-31
Legitimation för lärare och förskollärare
Betänkande 2010/11:UbU5
Riksdagen har beslutat att en legitimation för lärare och förskollärare ska införas. För att få anställas inom skolan utan tidsbegränsning och för att få undervisa ska lärarlegitimationen i regel krävas. Lärare som vill ha legitimationen måste ha en lärarexamen medan förskollärare ska ha en förskollärarexamen, eller motsvarande äldre examen. Endast legitimerade lärare ska, med få undantag, självständigt kunna sätta betyg. En lärare som inte är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare. Nyexaminerade läraren och förskolläraren ska dessutom få en introduktionsperiod på minst ett år innan de kan legitimeras. Om lärare vidareutbildar sig kan legitimationen kompletteras. Går förskollärare kompletterande kurser och blir lärare kan de i stället få en lärarlegitimation utöver sin tidigare förskollärarlegitimation. Ett nytt karriärsteg, lektor, införs också för lärare och förskollärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011 och kommer kunna användas fullt ut den 1 juli 2012.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 20, 67 minuter
- Justering
- 2011-02-03
- Debatt
- 2011-03-02
- Beslut
- 2011-03-02
Gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit
Motion 2010/11:So510 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So510 av Michael Svensson M Gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit m1931 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkoren för små bryggerier
Motion 2010/11:Sk311 av Hans Rothenberg och Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk311 av Hans Rothenberg och Michael Svensson M Villkoren för små bryggerier m1910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholskatt för små bryggerier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Svensk kärnkraft i framtiden
Motion 2010/11:N299 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N299 av Jenny Petersson m.fl. M Svensk kärnkraft i framtiden m1872 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion. Motivering I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Produktion och försäljning av gårdsproducerade livsmedel
Motion 2010/11:MJ389 av Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ389 av Michael Svensson M Produktion och försäljning av gårdsproducerade livsmedel m1482 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om produktion och försäljning av gårdsproducerade livsmedel. Motivering Vi talar om matlandet- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av antalet myndigheter
Motion 2010/11:K243 av Jenny Petersson och Michael Svensson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K243 av Jenny Petersson och Michael Svensson M Översyn av antalet myndigheter m1193 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter. Motivering Till varje departements ansvarsområde hör ett antal- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag