Michael Svensson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Restauratör/fil.kand
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-04-07 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-01-27
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-21
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-11-17 – 2018-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot kulturutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14 och kulturutskottet 11-.
Föräldrar
Restauratören Göte Svensson och hemmafrun Mona Svensson, f. Qvarnström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falkenberg, slutår 76. Fil.kand. statsvetenskap, historia, ekonomisk historia, nationalekonomi, Lunds/Göteborgs universitet, slutår 82. Reservofficersexamen, Hallands regemente 82.
Anställningar
Tjänsteman, MUF:s kansli 79-80. Egenföretagare/krögare 82-06. Delikatesshandlare 95-07. Platschef, livsmedelsindustri 06-08. Konsult/utbildare, Delikatesscompagniet AB 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenbergs kommun 79-88. Ledamot, kommunstyrelsen 85-88. Ordförande, kulturnämnden 82-85. Ledamot, byggnadsnämnden 85-88. Suppleant, socialnämnden 98-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MUF Halland 78-81. Ordförande, MUF Göteborg 80-81. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 80-84. Ordförande, Falkenbergsmoderaterna 86-88, vice ordförande 08-. Leder en idépolitisk samtalsklubb i M-gruppen. Förbundsordförande, Moderaterna i Halland 13-.