Michael Svensson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Restauratör/fil.kand
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-04-07 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-01-27
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-21
- Suppleant
- 2012-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-10-18
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2017-11-17 – 2018-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot kulturutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14 och kulturutskottet 11-.
Föräldrar
Restauratören Göte Svensson och hemmafrun Mona Svensson, f. Qvarnström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Falkenberg, slutår 76. Fil.kand. statsvetenskap, historia, ekonomisk historia, nationalekonomi, Lunds/Göteborgs universitet, slutår 82. Reservofficersexamen, Hallands regemente 82.
Anställningar
Tjänsteman, MUF:s kansli 79-80. Egenföretagare/krögare 82-06. Delikatesshandlare 95-07. Platschef, livsmedelsindustri 06-08. Konsult/utbildare, Delikatesscompagniet AB 92-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falkenbergs kommun 79-88. Ledamot, kommunstyrelsen 85-88. Ordförande, kulturnämnden 82-85. Ledamot, byggnadsnämnden 85-88. Suppleant, socialnämnden 98-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, MUF Halland 78-81. Ordförande, MUF Göteborg 80-81. Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 80-84. Ordförande, Falkenbergsmoderaterna 86-88, vice ordförande 08-. Leder en idépolitisk samtalsklubb i M-gruppen. Förbundsordförande, Moderaterna i Halland 13-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fusket kring de nationella proven
Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M)
Interpellation 2016/17:324 Fusket kring de nationella proven av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Uppdrag granskning gjorde nyligen, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, en granskning av nationella proven i Sverige. I granskningen uppger 9 procent av lärarna att det förekommer fusk vid de- Inlämnad
- 2017-02-20
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Höjd kompetens i Sveriges skolor
Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M)
Interpellation 2016/17:282 Höjd kompetens i Sveriges skolor av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För att få världens bästa skola behöver vi ha visioner och strategier för hur vi ska nå dit. Nyligen presenterades resultaten från PISA och Timss, och glädjande nog har resultaten bland Sveriges- Inlämnad
- 2017-02-02
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Påstådda övervinster i välfärden
Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M)
Interpellation 2016/17:85 Påstådda övervinster i välfärden av Michael Svensson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk välfärd behöver stärkas för att garantera en bra välfärd som når alla människor i vårt land. I arbetet med att stärka välfärden behövs alla aktörer som är beredda att möta de krav som svenska folket- Inlämnad
- 2016-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)