Mikael Cederbratt (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Poliskommissarie.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-12-06 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 06-. Suppleant socialutskottet 06-10 och justitieutskottet 14-. Ledamot Europarådets svenska delegation 10-14. Suppleant EU-nämnden 06-.
Föräldrar
Kantorn Ingemar Cederbratt och sjuksköterskan Ulla Cederbratt.
Utbildning
Gymnasieskola, humanistisk linje, slutår 74. Polishögskolan, slutår 76.
Anställningar
Polis, Rikspolisen 76-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän 98. Ledamot, Migrationsverkets insynsråd 08-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Strömstad 92-98 och omsorgsnämnden, Strömstad 99. Gruppledare, Moderaterna, Strömstad 92-99. Ledamot, landstingsstyrelsen, Bohuslandstinget 92-95. Regionråd, Västra Götalands region 00-06. Ordförande och vice ordförande, Bohustrafiken 93-98. Ordförande, Västtrafik 99-00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaternas lokalförening 91-97. Styrelseledamot, Moderaternas länsförbund i Bohuslän 93-03 och Moderaternas länsförbund i norra Älvsborg 04-. Ordförande, Strömstad polisförening 89-02.