Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fördelningspolitiska konsekvenser av regeringens bilbidrag
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1418 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/01223 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1418 av Rasmus Ling MP Fördelningspolitiska konsekvenser av regeringens bilbidrag Rasmus Ling har frågat mig om jag och regeringen har gjort någon fördelningspolitisk analys av förslaget om det riktade bilbidraget. Jag uppfattar det- Svarsdatum
- 2022-04-13
- Frågeställare
- Rasmus Ling (MP)
Ränteavdrag för elnätsinfrastruktur
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1368 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/ 01139 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1368 av Camilla Brodin KD Ränteavdrag för elnätsinfrastruktur Camilla Brodin har frågat mig om utredningen kommer att lägga extra fokus på undantaget för elnätsinfrastruktur, och om inte, vilka åtgärder jag är beredd att ta. Vid- Svarsdatum
- 2022-04-06
- Frågeställare
- Camilla Brodin (KD)
Ersättning för materiel till Ukraina från EU:s fredsfacilitet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1315 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
UD2022/04889 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1315 av Jessika Roswall M Ersättning för materiel till Ukraina från EU:s fredsfacilitet Jessika Roswall har frågat finansminister Mikael Damberg om regeringen har begärt ersättning för den materiel vi valt att skicka genom den europeiska- Svarsdatum
- 2022-03-30
- Frågeställare
- Jessika Roswall (M)
Skatt på plastpåsar
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1270 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00939 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1270 av Mattias Karlsson i Luleå M Skatt på plastpåsar Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig om jag kan tänka mig att slopa skatten på plastbärkassar. Skatten på plastbärkassar bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna,- Svarsdatum
- 2022-03-23
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Kravet på personalliggare
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1267 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00937 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1267 av Mattias Karlsson M Kravet på personalliggare Mattias Karlsson M har frågat mig om jag är beredd att se över systemet med personalliggare så att färre företag drabbas av kostsamma kontrollavgifter. Skyldighet att föra personalliggare- Svarsdatum
- 2022-03-23
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Fakturering av styrelsearvode
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1251 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/ 00940 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1251 av Mattias Karlsson M Fakturering av styrelsearvode Mattias Karlsson har frågat näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson om han är villig att ta initiativ så att styrelseledamöter åter ska kunna fakturera sitt uppdrag via F-skatt.- Svarsdatum
- 2022-03-23
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Organisationsnummer för enskild firma
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1248 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00938 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1248 av Mattias Karlsson M Organisationsnummer för enskild firma Mattias Karlsson har frågat näringsministern om han är villig att ta initiativ till att införa ett alternativt organisationsnummer för enskild firma. Arbetet inom regeringen- Svarsdatum
- 2022-03-23
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avdragsrätt för friskvård
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1245 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/ 00916 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1245 av Mattias Karlsson i Luleå M Avdragsrätt för friskvård Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig om jag är villig att ta initiativ till att utreda en möjlighet till avdragsrätt för friskvård även för enskilda firmor. Med personalvårdsförmåner- Svarsdatum
- 2022-03-23
- Frågeställare
- Mattias Karlsson i Luleå (M)
Drivmedelskrisen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1238 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00901 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas den 16 mars. Svar på fråga 2021/22:1238 av Michael Rubbestad SD Drivmedelskrisen Michael Rubbestad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skyndsamt sänka drivmedelspriserna så att människor har råd att leva,- Svarsdatum
- 2022-03-16
- Frågeställare
- Michael Rubbestad (SD)
Beväpning av tulltjänstemän
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1175 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/ 00787 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1175 av Tobias Andersson SD Beväpning av tulltjänstemän Tobias Andersson har frågat mig om regeringen avser att agera för att tulltjänstemän ska tilldelas tjänstevapen. Tullverket bedriver ett viktigt arbete i kampen mot den organiserade- Svarsdatum
- 2022-03-09
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Tullverkets befogenheter att ingripa mot läkemedelsinförsel
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1174 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2021/22:1174 av Tobias Andersson SD Tullverkets befogenheter att ingripa mot läkemedelsinförsel Tobias Andersson har frågat finansministern om regeringen avser att agera för att stärka Tullverkets befogenheter att ingripa mot införsel av läkemedel Frågan har överlämnats till mig. Att personer själva köper- Svarsdatum
- 2022-03-09
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Tullverkets tillhörighet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1167 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/ 0078 9 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1167 av Tobias Andersson SD Tullverkets tillhörighet Tobias Andersson har frågat justitieministern om regeringen avser att agera för att Tullverket flyttas till justitieutskottets beredningsområde och utgiftsområde 4. Arbetet inom- Svarsdatum
- 2022-03-09
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Sänkta skatter på bensin och diesel
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1151 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00726 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1151 av Edward Riedl M Sänkta skatter på bensin och diesel Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att sänka skatten på bensin och diesel mot bakgrund av det höjda oljepriset till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Drivmedelspriserna- Svarsdatum
- 2022-03-02
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Omformulering i EU:s reviderade energiskattedirektiv med hänsyn till omställningen i kollektivtrafiken
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1138 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00654 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1138 av Anders Åkesson C Omformulering i EU:s reviderade energiskattedirektiv med hänsyn till omställningen i kollektivtrafiken Anders Åkesson har frågat mig om jag och regeringen nu arbetar för att i EU-kommissionens förslag till- Svarsdatum
- 2022-03-02
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Statsstöd och biobränslen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1064 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00521 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1064 av Betty Malmberg M Statsstöd och biobränslen Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att uppvakta kommissionen och begära förlängt undantag från statsstödsreglerna för att medge skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel. Svaret är ja. Stockholm den 23 februari 2022 Mikael- Svarsdatum
- 2022-02-23
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Omställningsstödet för besöksnäringen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1062 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00520 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1062 av Ann-Sofie Alm M Omställningsstödet för besöksnäringen Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att besöksnäringens företagare snabbt ska få de stöd de sedan länge har rätt till. Stödet vid korttidsarbete- Svarsdatum
- 2022-02-23
- Frågeställare
- Ann-Sofie Alm (M)
Statens skatteskuldsavbetalningsplan för besöksnäringen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1061 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00519 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1061 av Ann-Sofie Alm M Statens skatteskuldsavbetalningsplan för besöksnäringen Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förlänga avbetalningsplanen för besöksnäringens skatteskulder uppkomna på grund- Svarsdatum
- 2022-02-23
- Frågeställare
- Ann-Sofie Alm (M)
Höga elskatter och företagens villkor
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1057 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00513 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1057 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Höga elskatter och företagens villkor Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser verka för en sänkning av elskatterna för att rädda jobb och företag. De höga elpriser vi sett- Svarsdatum
- 2022-02-16
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Stöd till ägarfamiljer
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1049 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00509 Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1049 av Lars Mejern Larsson S Stöd till ägarfamiljer Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att även ägarfamiljerna på något sätt framgent ska kunna omfattas av korttidspermittering. Frågan är ställd mot bakgrund- Svarsdatum
- 2022-02-16
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Återupprättad trygghet i folkbokföringslagen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1039 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/00491 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1039 av Lina Nordquist L Återupprättad trygghet i folkbokföringslagen Lina Nordquist har frågat mig om jag och regeringen är villiga att agera i frågan om att införa en skyldighet att tillfråga den som är folkbokförd på en fastighet- Svarsdatum
- 2022-02-16
- Frågeställare
- Lina Nordquist (L)