Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nationell strategi för integrerad utsjöplanering
Motion 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program och en utvecklad nationell strategi för integrerad- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvården som tillväxtnäring
Motion 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. s Sjukvården som tillväxtnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjukvården som en tillväxtnäring. Motivering Kostnader för ohälsa är i årets budget den enskilt största utgiften.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Journalhantering vid landets barnavårdscentraler
Motion 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. s Journalhantering vid landets barnavårdscentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av likvärdiga och tydliga rutiner på landets barnavårdscentraler i fråga om försäkringsbolagens- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige
Motion 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. s Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utländska kvinnor skall ha rätt till abort på samma sätt som de har rätt till att nyttja övrig sjukvård.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brott mot att sälja alkohol till underåriga
Motion 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Brott mot att sälja alkohol till underåriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen gällande brott mot att sälja alkohol till underåriga. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling
Motion 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på mänskliga rättigheter vid offentlig upphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Möjligheter till halvtidsfrigivning
Motion 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Möjligheter till halvtidsfrigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheter till halvtidsfrigivning för förstagångsförbrytare. Motivering Sverige är- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tidsbestämning av fängelsestraff
Motion 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Tidsbestämning av fängelsestraff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör se över livstidsstraffet ur ett rättssäkerhetsperspektiv i syfte att tidsbestämma det.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homosexuella-bisexuella i världen
Motion 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. s Homosexuella-bisexuella i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en världskonferens om homosexuellas och bisexuellas situation i världen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU1 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer
Motion 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. s Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer. Motivering Demokratin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapenexporten
Motion 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. s Vapenexporten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av om den politik för utförsel av krigsmateriel som bedrivs i dag är förenlig med de lagar och riktlinjer som finns.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurdernas situation i Turkiet
Motion 2003/04:U273 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U273 av Mikael Damberg m.fl. s Kurdernas situation i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kurdernas situation i Turkiet. Motivering Alltsedan Turkiets kandidatur till EU-medlemskapet beviljades i december 1999- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtiden för irakiska Kurdistan
Motion 2003/04:U272 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U272 av Mikael Damberg m.fl. s Framtiden för irakiska Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges och EU:s ansvar för framtiden för irakiska Kurdistan. Motivering Irakiska Kurdistan styrs sedan Gulfkriget- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändringar i bostadsförvaltningen
Motion 2003/04:Bo267 av Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Bo267 av Mikael Damberg s Förändringar i bostadsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i bostadsförvaltningslagen enligt vad i motionen anförs. Motivering Bostadsförvaltningslagen trädde i kraft 1 januari 1978 prop. 1976/77:151 och ersatte lagen om tvångsförvaltning- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regelverket för vårdbidrag
Motion 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf350 av Mikael Damberg och Jan Emanuel Johansson s Regelverket för vårdbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma bristerna i regelverket vad avser vårdbidraget. Motivering Idag kan en förälder ha rätt- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Anställdas rätt till lönespecifikation
Motion 2003/04:Sk425 av Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk425 av Mikael Damberg s Anställdas rätt till lönespecifikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens rätt att få en lönespecifikation som kvitto- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för förtroendevalda
Motion 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2003/04:K443 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Skydd för förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för hotade förtroendevalda att få tillstånd att bära tårgasanordningar eller andra till verkan- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statistik och analys av yttranden ur genusperspektiv
Motion 2003/04:K430 av Marie Nordén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:K430 av Marie Nordén m.fl. s Statistik och analys av yttranden ur genusperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om statistik och analys av yttranden i genusperspektiv. Motivering Sveriges riksdag är enligt- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhetsutbildning med genuskunskap för riksdagens gruppledare och utskottsordförande
Motion 2003/04:K429 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:K429 av Matilda Ernkrans m.fl. s Jämställdhetsutbildning med genuskunskap för riksdagens gruppledare och utskottsordförande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om att föreslå jämställdhetsutbildning med genuskunskap- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag