Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter
Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter s12069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att fullt ut värna de ansvarsområden som finns inom Myndigheten- Inlämnad
- 2008-02-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-12-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – Uppföljningsrapport 2007
Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 s30042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin- Inlämnad
- 2007-11-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Farliga djur i lägenheter
Motion 2007/08:MJ444 av Mikael Damberg och Inger Jarl Beck (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ444 av Mikael Damberg och Inger Jarl Beck s Farliga djur i lägenheter s14035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör se över lagstiftningen på området farliga, exotiska djur i lägenhet, så att dessa inte- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Mälardalen
Motion 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen s45111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Östra Mellansverige är Sveriges- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning s68025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställningen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Icke-konfessionell undervisning
Motion 2007/08:Ub516 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub516 av Marie Granlund m.fl. s Icke-konfessionell undervisning s68029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all undervisning oavsett huvudman ska vara icke-konfessionell och baseras på vetenskaplig grund. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förskolan
Motion 2007/08:Ub515 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub515 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s68016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla förskolors skyldigheter att följa förskolans läroplan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Vuxnas lärande
Motion 2007/08:Ub513 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub513 av Marie Granlund m.fl. s Vuxnas lärande s68019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har behov av det kan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU10 2007/08:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Studiestöd
Motion 2007/08:Ub512 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub512 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s68021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studenters ekonomiska situation och trygghet. Vår syn på studiestöd Vi socialdemokrater vill ge alla människor reella möjligheter- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. s Unga på arbetsmarknaden s12051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:UbU8 2008/09:AU7 2008/09:AU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
En bostadspolitik för storstaden
Motion 2007/08:C411 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:C411 av Mikael Damberg m.fl. s En bostadspolitik för storstaden s14022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bygga fler hyresrätter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU18 2007/08:CU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Forskning
Motion 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. s Forskning s68022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade statliga satsningar på forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Gymnasieskolan
Motion 2007/08:Ub514 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub514 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasieskolan s68018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att permanenta den särskilda lärarutbildningen för yrkeslärare SÄLRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Grundskolan
Motion 2007/08:Ub511 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub511 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s68017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla skolor, oavsett huvudman, ska omfattas av likvärdiga skyldigheter och rättigheter. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Högskolan
Motion 2007/08:Ub510 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub510 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s68020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU10 2007/08:UbU5 2007/08:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Rädda Östersjön
Motion 2007/08:MJ452 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ452 av Christina Axelsson m.fl. s Rädda Östersjön s43041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kraftfulla insatser för att ekosystemet i Östersjön ska kunna återhämta sig. Motivering Östersjön är ett- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår och EU-bidrag till Norviks hamn
Motion 2007/08:T477 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T477 av Mikael Damberg m.fl. s Dubbelspår och EU-bidrag till Norviks hamn s45058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norviks hamn. Motivering Det är nu glädjande nog beslutat och klart att hamnen Norvik i Nynäshamns- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Tibble lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor
Motion 2007/08:Ub203 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub203 av Marie Granlund m.fl. s Lex Tibble lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor s68005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor. Motivering- Inlämnad
- 2007-09-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag