Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men- Inlämnad
- 2013-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och- Inlämnad
- 2011-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
Motion 2010/11:Ub10 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub10 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning S37121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur- Inlämnad
- 2011-04-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare
Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare S37120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimation för lärare och förskollärare. Motivering Att alla- Inlämnad
- 2010-11-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalisering av tvångsäktenskap
Motion 2010/11:Ju312 av Mikael Damberg (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju312 av Mikael Damberg S Kriminalisering av tvångsäktenskap s78071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring som innebär att en särskild brottsrubricering gör det straffbart för föräldrar att- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politik för forskning
Motion 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub486 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S37119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub485 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S37118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub484 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S37117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub483 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S37116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub482 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S37115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12 2010/11:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S37114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning V416 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde15 Studiestöd
Motion 2010/11:Ub425 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub425 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V Utgiftsområde15 Studiestöd V415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Motion 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub2 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan S68013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skollagen utifrån ställningstagandet att betyg ska ges från årskurs 7 i samtliga- Inlämnad
- 2010-10-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag