Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men- Inlämnad
- 2013-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet- Inlämnad
- 2009-06-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande
Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s37036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Vår syn på studentinflytande- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor
Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor s37037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s37035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de högskolor som inkommit med universitetsansökan och- Inlämnad
- 2009-03-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s68101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allmän förskola för treåringar bör införas- Inlämnad
- 2009-02-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan
Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan s68097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans mål, nationella prov och läroplaner. Inledning- Inlämnad
- 2009-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan
Motion 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan s68093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-12-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala
Motion 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala s68091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg och betygskriterier. Inledning För att skapa arbetsro inom skolan vill vi socialdemokrater- Inlämnad
- 2008-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation
Motion 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub6 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s68090 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Vår syn på forskning 3 Sammanfattande kritik av propositionen 5 Resurserna till forskning måste öka 6 Forskning- Inlämnad
- 2008-11-14
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
Motion 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s med anledning av prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt s14065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om investeringar i infrastruktur- Inlämnad
- 2008-10-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s68085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s68084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Investera i storstadsmiljön
Motion 2008/09:T495 av Veronica Palm och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T495 av Veronica Palm och Mikael Damberg s Investera i storstadsmiljön s45156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av miljöinvesteringar i Stockholmssregionen. Motivering Det behövs knappast någon närmare- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studiestöd
Motion 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s68083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studenters ekonomiska situation och trygghet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stockholmsregionens utveckling
Motion 2008/09:N367 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N367 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm s Stockholmsregionens utveckling s24038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling. Motivering- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbla roller i kommunal revision
Motion 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K370 av Mikael Damberg och Tommy Waidelich s Dubbla roller i kommunal revision s30005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring som förhindrar de dubbla rollerna som fullmäktigeledamot och kommunal- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Tibble
Motion 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. s Lex Tibble s68062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor. Motivering Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att hela- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Matematiksatsning från förskola till forskning
Motion 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. s Matematiksatsning från förskola till forskning s68063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om matteverkstäder i förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU7 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag