Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utveckling av hamn- och kollektivtrafik på Södertörn
Motion 2005/06:T597 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av Norviks hamn och dubbelspår till Nynäshamn. Hamnar i förändring och utveckling Det är av stor vikt att vi rustar våra hamnar för den ökande handeln över Östersjön. Det är nödvändigt om vi vill tillgodogöra- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gömda barns skolgång
Motion 2005/06:Sf396 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av ersättningen till kommunerna för gömda barns skolgång. Motivering Asylsökande barn som tidigare varit registrerade hos Migrationsverket, så kallade gömda barn, har i dag ingen lagstadgad rätt att gå- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbifart Stockholm över Ekerö
Motion 2005/06:T547 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dragning av Förbifart Stockholm över Ekerö. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser som tillika är beroende av väl fungerande kommunikationer. I Stockholmsregionen är inflyttningen sedan länge stor och- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Romernas situation på bostadsmarknaden
Motion 2005/06:Bo280 av Kenneth G Forslund och Mikael Damberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om romernas situation på bostadsmarknaden. Motivering Få grupper i det svenska samhället har varit utsatta för en sådan historisk diskriminering och regelrätta förföljelser som den romska gruppen. Fortfarande i vårt- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fastställande av faderskap
Motion 2005/06:L325 av Cinnika Beiming och Mikael Damberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över fastställandet av faderskap enligt föräldrabalken. Motivering I föräldrabalken återfinns bestämmelserna kring fastställandet av faderskapet vid ett barns födelse. Är föräldrarna gifta anses- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bristande skydd av uppgifter om enskilda studenters personliga förhållanden
Motion 2005/06:K407 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en översyn av sekretesslagen för att kunna skydda uppgifter om enskilda studenters personliga förhållanden. Motivering I 7 kap. sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess med hänsyn främst till skyddet- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KU35
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya former för skuldsanering
Motion 2005/06:L362 av Mikael Damberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya former för skuldsanering. Motivering Det är alltfler människor som hamnar i skuldfällan. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling är risken stor att problemen kommer att förvärras ytterligare. Det har varit- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU35
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionala riskkapitalstiftelser
Motion 2005/06:N456 av Berndt Sköldestig m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktivt riskkapital. Motivering Den ekonomiska tillväxtens betydelse för jobben, vår välfärd och den regionala utvecklingen kan inte underskattas. Ekonomisk tillväxt krävs för att upprätthålla det vi redan uppnått.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stora internationella ungdomsaktiviteter
Motion 2005/06:Kr342 av Mikael Damberg och Kaj Nordquist (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga hur staten kan underlätta genomförandet av stora internationella ungdomsaktiviteter. Motivering Sverige har en lång och god tradition av att på olika sätt uppmuntra unga människor att engagera sig i samhället.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:KrU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadsmarknad för ungdomar
Motion 2005/06:Bo291 av Christer Engelhardt och Mikael Damberg (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bostadsmarknaden för ungdomar. Motivering 1997 uppgav 41 av de tillfrågade runtom i landet att det är mycket svårt eller ganska svårt att få tag på en bostad på den ort där de bor. Förra året 2004 var siffran- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Farliga djur i bostäder
Motion 2005/06:Bo229 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man bör se över lagstiftningen på området farliga, exotiska djur i lägenhet, så att dessa inte kan utgöra ett hot mot människor i vardagen. Motivering På senare år har det blivit allt vanligare att människor skaffar- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformering av utbildningsväsendet inom kriminalvården
Motion 2005/06:Ju494 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man bör se över utbildningen för dem som arbetar inom kriminalvården så att denna skräddarsys efter de behov som finns. Motivering Dagens samhälle blir allt tuffare. De kriminella brott som begås blir allt grövre- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag