Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rutiner hos statliga företag
Skriftlig fråga 2009/10:953 av Damberg, Mikael (s)
den 1 juli Fråga 2009/10:953 Rutiner hos statliga företag av Mikael Damberg s till näringsminister Maud Olofsson c Jernhusen sitter som delägare i styrelsen för Råsta Administration AB, det av bolagen runt nationalarenan i Solna som bokför lön till vd och vd-assistent. Där har de konsultarvoden som utgått till- Inlämnad
- 2010-07-01
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor
Skriftlig fråga 2009/10:888 av Damberg, Mikael (s)
den 10 juni Fråga 2009/10:888 Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att upphäva obligatoriet i studentkårer och studentnationer från och med den 1 juli i år. Såväl Chalmers tekniska högskola som Högskolan i Jönköping- Inlämnad
- 2010-06-10
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Åtgärder mot nätbedrägerier
Skriftlig fråga 2009/10:713 av Damberg, Mikael (s)
den 13 april Fråga 2009/10:713 Åtgärder mot nätbedrägerier av Mikael Damberg s till justitieminister Beatrice Ask m Att döma av antalet polisanmälningar som görs sker i dag en kraftig ökning av nätbedrägerier riktade mot såväl företagare som vanliga medborgare. Allt fler människor blir lurade när de ska köpa föremål- Inlämnad
- 2010-04-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet s37113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU21
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter
Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter s68001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med kompletterande förslag om bidragsvillkor- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor
Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning s37112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten- Inlämnad
- 2010-03-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan
Skriftlig fråga 2009/10:644 av Damberg, Mikael (s)
den 15 mars Fråga 2009/10:644 Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Efter den senaste tidens debatt om det nya kvalitetsutvärderingssystemet för universitet och högskolor vill jag fråga högskoleministern hur regeringen ser på universitetskanslerns bedömning- Inlämnad
- 2010-03-15
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla- Inlämnad
- 2010-03-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Fastighetsskatteavgift för studentbostäder
Skriftlig fråga 2009/10:489 av Damberg, Mikael (s)
den 8 februari Fråga 2009/10:489 Fastighetsskatteavgift för studentbostäder av Mikael Damberg s till finansminister Anders Borg m Bostadssituationen för landets studenter är mycket svår och behovet börjar bli ett hot mot vårt lands utbildningspolitiska ambitioner. Många studenter får tacka nej till sina studieplatser- Inlämnad
- 2010-02-08
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen
Skriftlig fråga 2009/10:60 av Damberg, Mikael (s)
den 8 oktober Fråga 2009/10:60 Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen av Mikael Damberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Av tidningsartiklar har det kommit till min kännedom att det tydligen är utbildningsministern som övertagit ansvaret för lärarutbildningen från högskole- och forskningsministern.- Inlämnad
- 2009-10-08
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. s Unga på arbetsmarknaden s14331 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2 2009/10:AU5 2009/10:AU6 2009/10:CU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Nystart för Stockholm
Motion 2009/10:N438 av Veronica Palm och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N438 av Veronica Palm och Mikael Damberg s Nystart för Stockholm s32124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nystart för Stockholm för att stärka Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s37100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tusental kronor Regeringens förslag Anslagsförändring- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s37101 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Grundskolan
Motion 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub557 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s37108 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU10 2009/10:UbU6 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Gymnasieskolan
Motion 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasieskolan s37107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gymnasieskolan. Vår syn på gymnasieskolan Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan
Motion 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub555 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s37106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU1 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag