Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rutiner hos statliga företag
Skriftlig fråga 2009/10:953 av Damberg, Mikael (s)
den 1 juli Fråga 2009/10:953 Rutiner hos statliga företag av Mikael Damberg s till näringsminister Maud Olofsson c Jernhusen sitter som delägare i styrelsen för Råsta Administration AB, det av bolagen runt nationalarenan i Solna som bokför lön till vd och vd-assistent. Där har de konsultarvoden som utgått till- Inlämnad
- 2010-07-01
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor
Skriftlig fråga 2009/10:888 av Damberg, Mikael (s)
den 10 juni Fråga 2009/10:888 Kårobligatoriet på stiftelsehögskolor av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att upphäva obligatoriet i studentkårer och studentnationer från och med den 1 juli i år. Såväl Chalmers tekniska högskola som Högskolan i Jönköping- Inlämnad
- 2010-06-10
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Åtgärder mot nätbedrägerier
Skriftlig fråga 2009/10:713 av Damberg, Mikael (s)
den 13 april Fråga 2009/10:713 Åtgärder mot nätbedrägerier av Mikael Damberg s till justitieminister Beatrice Ask m Att döma av antalet polisanmälningar som görs sker i dag en kraftig ökning av nätbedrägerier riktade mot såväl företagare som vanliga medborgare. Allt fler människor blir lurade när de ska köpa föremål- Inlämnad
- 2010-04-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan
Skriftlig fråga 2009/10:644 av Damberg, Mikael (s)
den 15 mars Fråga 2009/10:644 Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Efter den senaste tidens debatt om det nya kvalitetsutvärderingssystemet för universitet och högskolor vill jag fråga högskoleministern hur regeringen ser på universitetskanslerns bedömning- Inlämnad
- 2010-03-15
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Fastighetsskatteavgift för studentbostäder
Skriftlig fråga 2009/10:489 av Damberg, Mikael (s)
den 8 februari Fråga 2009/10:489 Fastighetsskatteavgift för studentbostäder av Mikael Damberg s till finansminister Anders Borg m Bostadssituationen för landets studenter är mycket svår och behovet börjar bli ett hot mot vårt lands utbildningspolitiska ambitioner. Många studenter får tacka nej till sina studieplatser- Inlämnad
- 2010-02-08
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen
Skriftlig fråga 2009/10:60 av Damberg, Mikael (s)
den 8 oktober Fråga 2009/10:60 Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen av Mikael Damberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Av tidningsartiklar har det kommit till min kännedom att det tydligen är utbildningsministern som övertagit ansvaret för lärarutbildningen från högskole- och forskningsministern.- Inlämnad
- 2009-10-08
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)