Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hotade jobb i Hallstavik
Interpellation 2007/08:776 av Damberg, Mikael (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:776 Hotade jobb i Hallstavik av Mikael Damberg s till näringsminister Maud Olofsson c Jobben för de anställda vid Hallsta Pappersbruk i Hallstavik i norra Roslagen är hotade. Enligt fackförbundet Pappers beräkningar kan uppemot 300 personer bli av med jobbet. Personalminskningen- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Högskolans dimensionering och det ökande söktrycket
Interpellation 2007/08:762 av Damberg, Mikael (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:762 Högskolans dimensionering och det ökande söktrycket av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp För andra året i rad är det fler som vill läsa på universitet och högskolor, visar ny statistik från Verket för högskoleservice. Totalt har närmare 292 400 personer sökt- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Skevheter i den nya antagningen till högskolan
Interpellation 2007/08:759 av Malmström, Louise (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:759 Skevheter i den nya antagningen till högskolan av Louise Malmström s till statsrådet Lars Leijonborg fp År 2010 kommer platserna på högskolan att fördelas enligt ett nytt system. Flera ledamöter har oroats över de nya urvalsgrupperna för antagning till högskolan. Med de nya- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Minskat byggande av studentbostäder
Interpellation 2007/08:763 av Damberg, Mikael (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:763 Minskat byggande av studentbostäder av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga politiken för bostadsbyggandet har snabbt fått genomslag. Redan i sin första budget beslutade regeringen att avskaffa subventionen för byggande av studentbostäder. Enligt helt- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten
Interpellation 2007/08:587 av Damberg, Mikael (s)
den 10 april Interpellation 2007/08:587 Speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Den 21 april 2007 tog regeringen beslut om att återinföra speciallärarutbildningen. Två månader senare, den 28 juni, tog regeringen beslut om att ge nio lärosäten rätten- Inlämnad
- 2008-04-10
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Resurserna i förskola och fritidshem
Interpellation 2007/08:709 av Ahlberg, Ann-Christin (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:709 Resurserna i förskola och fritidshem av Ann-Christin Ahlberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Under åren 2005 och 2006 fick kommunerna ett riktat statsbidrag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen för att kunna öka antalet anställda inom förskoleverksamheten.- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning
Skriftlig fråga 2007/08:1275 av Damberg, Mikael (s)
den 28 maj Fråga 2007/08:1275 Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Antalet platser på komvux har blivit allt färre. Regeringen har sparat 600 miljoner kronor på komvux, en tredjedel av anslagen. Enligt en färsk granskning som SVT har gjort har- Inlämnad
- 2008-05-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Fler förskollärare i Stockholms förskolor
Interpellation 2007/08:772 av Damberg, Mikael (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:772 Fler förskollärare i Stockholms förskolor av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Att värna och utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna. Barngrupperna får inte bli för stora och verksamheten behöver välutbildad- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Regeringens löften om att öka resurserna till skolan
Interpellation 2007/08:450 av Damberg, Mikael (s)
den 27 februari Interpellation 2007/08:450 Regeringens löften om att öka resurserna till skolan av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp De borgerliga partierna lovade under valrörelsen stora satsningar på att utveckla skolan. Tyvärr har löftena om ökade resurser svikits medan förslag som- Inlämnad
- 2008-02-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Högskolan
Betänkande 2007/08:UbU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen inte ansvarar för frågorna. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa lärosäten, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, högskoleutbildningars innehåll, nya högskoleutbildningar, vidareutbildning, validering, studentfrågor och högskolans personal.- Behandlade dokument
- 80
- Förslagspunkter
- 35
- Reservationer
- 26
- Anföranden och repliker
- 39, 133 minuter
- Justering
- 2008-03-06
- Debatt
- 2008-04-02
- Beslut
- 2008-04-03
Lokalisering av speciallärarutbildningarna
Skriftlig fråga 2007/08:994 av Damberg, Mikael (s)
den 19 mars Fråga 2007/08:994 Lokalisering av speciallärarutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Den 21 april 2007 tog regeringen beslut om att återinföra speciallärarutbildningen. Utbildningen är 90 högskolepoäng, det vill säga tre terminer, och förkunskapskravet är att man har tagit- Inlämnad
- 2008-03-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Lagstiftning mot så kallad bluffexamen
Skriftlig fråga 2007/08:993 av Damberg, Mikael (s)
den 19 mars Fråga 2007/08:993 Lagstiftning mot så kallad bluffexamen av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket har konstaterat att antalet falska examensbevis och falska universitet, så kallade bluffuniversitet, har ökat dramatiskt på senare år. Ny informationsteknik har revolutionerat- Inlämnad
- 2008-03-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Skydd för majoriteten av personalen på en arbetsplats i samband med avknoppningar
Interpellation 2007/08:409 av Damberg, Mikael (s)
den 19 februari Interpellation 2007/08:409 Skydd för majoriteten av personalen på en arbetsplats i samband med avknoppningar av Mikael Damberg s till socialminister Göran Hägglund kd Under senare tid har privatiseringar i form av så kallade avknoppningar rönt stor uppmärksammat i vissa kommuner och landsting. Avknoppning- Inlämnad
- 2008-02-19
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter
Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter s12069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att fullt ut värna de ansvarsområden som finns inom Myndigheten- Inlämnad
- 2008-02-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En rättvis antagning till högskolan
Skriftlig fråga 2007/08:820 av Damberg, Mikael (s)
den 20 februari Fråga 2007/08:820 En rättvis antagning till högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Den nya antagningsordningen till högskolan kommer att få betydande negativa konsekvenser för de sökande som har studerat på folkhögskola. När man 2010 går över till det nya antagningssystemet- Inlämnad
- 2008-02-20
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Kommunens ansvar för en förskola med kvalitet
Interpellation 2007/08:281 av Damberg, Mikael (s)
den 12 december Interpellation 2007/08:281 Kommunens ansvar för en förskola med kvalitet av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Maestro Svindersvik AB är ett företag som bedriver skolverksamhet i Nacka kommun sedan sex år och förskoleverksamhet för barn i åldern trefem år sedan sommaren 2006.- Inlämnad
- 2007-12-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2007/08:UbU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 89, 281 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-12
- Beslut
- 2007-12-12
Felaktig betygsstatistik
Skriftlig fråga 2007/08:437 av Damberg, Mikael (s)
den 7 december Fråga 2007/08:437 Felaktig betygsstatistik av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolverkets betygstatistik för grundskolan 2007 som publicerades den 19 november drogs in den 23 november eftersom statistiken innehöll en rad felaktigheter. Enligt uppgift från Skolverket var- Inlämnad
- 2007-12-07
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Motion 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju11 av Lars U Granberg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s45264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-12-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag