Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regionförstoring
Interpellation 2009/10:414 av Damberg, Mikael (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:414 Regionförstoring av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd När Ansvarskommittén för tre år sedan lämnade sitt slutbetänkande låg vägen öppen för att börja bilda regioner i Sverige med utökade uppgifter för bland annat infrastrukturkulturnärings- och utvecklingsfrågor.- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Antagningsregler för högskolestudier
Interpellation 2009/10:491 av Damberg, Mikael (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:491 Antagningsregler för högskolestudier av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Regeringen har beslutat om nya antagningsregler som börjar gälla hösten 2010. Det är bland annat ett helt nytt sätt att räkna ut sitt meritvärde som medför att eleverna tidigt måste göra- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Snedrekryteringen till högre studier
Interpellation 2009/10:481 av Damberg, Mikael (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:481 Snedrekryteringen till högre studier av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Den sociala snedrekryteringen till högskolan är fortsatt hög. Fortfarande kommer var fjärde ny student från ett arbetarhem, vilket kan jämföras med att cirka en tredjedel av alla ungdomar- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Resurser till yngre universitet och högskolor
Interpellation 2009/10:480 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:480 Resurser till yngre universitet och högskolor av Sven-Erik Österberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Socialdemokratiska regeringar har genomfört stora satsningar på utbildning i hela Sverige. Fyra högskolor har fått universitetsstatus och i varje län finns numera minst en- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar
Interpellation 2009/10:348 av Damberg, Mikael (s)
den 28 april Interpellation 2009/10:348 Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot landets studenter. I dag är det samma skattesats på ett rum i studentkorridor utan vare- Inlämnad
- 2010-04-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Minskad stimulans till bostadsbyggande
Interpellation 2009/10:347 av Waidelich, Tommy (s)
den 28 april Interpellation 2009/10:347 Minskad stimulans till bostadsbyggande av Tommy Waidelich s till statsrådet Mats Odell kd En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden. Enligt Boverket fortsätter bostadsbyggandet att minska i Stockholms län, och detta trots att befolkningen- Inlämnad
- 2010-04-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Andelen ungdomar som går vidare till högre studier
Interpellation 2009/10:232 av Damberg, Mikael (s)
den 8 februari Interpellation 2009/10:232 Andelen ungdomar som går vidare till högre studier av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Enligt en färsk sammanställning från Högskoleverket varierar andelen ungdomar som börjar studera vid universitet och högskolor innan de fyllt 26 år kraftigt mellan olika- Inlämnad
- 2010-02-08
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Studenters anställningsbarhet
Interpellation 2009/10:231 av Damberg, Mikael (s)
den 8 februari Interpellation 2009/10:231 Studenters anställningsbarhet av Mikael Damberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Konjunkturen vänder men arbetslösheten fortsätter att vara mycket hög. Den bedömningen delas av de allra flesta aktörer från politik, näringsliv och samhälle. De studenter som examineras- Inlämnad
- 2010-02-08
- Besvarare
- Tobias Krantz (FP)
Beskattning av studentrum
Interpellation 2009/10:18 av Damberg, Mikael (s)
den 28 september Interpellation 2009/10:18 Beskattning av studentrum av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot landets studenter. Enligt den nya lagen ska varje enskild bostad belastas med en avgift på upp till 1 200 kronor- Inlämnad
- 2009-09-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Effekter av regeringens skattesänkningar
Interpellation 2009/10:16 av Pärssinen, Raimo (s)
den 23 september Interpellation 2009/10:16 Effekter av regeringens skattesänkningar av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Statsministern sade i regeringsförklaringen att regeringen inte vill se växande klyftor mellan dem som har jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. Om vi granskar den- Inlämnad
- 2009-09-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)