Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Villkoren för företagare i välfärdssektorn
Interpellation 2017/18:589 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2017/18:589 Villkoren för företagare i välfärdssektorn av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Ett av de sämre initiativ som regeringen tagit under mandatperioden är förslaget om vinstbegränsning inom välfärden. Detta förslag är en del i en sammanhållen politik med flera- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Villkor för företagande
Interpellation 2017/18:586 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2017/18:586 Villkor för företagande av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv har en majoritet av regeringens initiativ under åren 20142018, 53 av 92, har varit till skada för näringslivet och Sverige. En minoritet, 39 initiativ,- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ökat regelkrångel
Interpellation 2017/18:582 av Sofia Fölster (M)
Interpellation 2017/18:582 Ökat regelkrångel av Sofia Fölster M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 20142018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som regeringen har genomfört sedan 2014 har 53- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Kunskaps- och kompetensförsörjning
Interpellation 2017/18:580 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2017/18:580 Kunskaps- och kompetensförsörjning av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för näringslivet. För att möta behoven finns inte all nödvändig kompetens i Sverige, utan företag behöver även rekrytera människor- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Möjligheten att sälja biljetter via SJ online
Interpellation 2017/18:554 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2017/18:554 Möjligheten att sälja biljetter via SJ online av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Efter 150 år av monopol på persontrafik med järnväg är marknaden i dag avreglerad. Sedan avregleringen har ett fåtal operatörer etablerat sig på vissa sträckor i det svenska- Inlämnad
- 2018-05-18
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Naturvärdesbedömningar
Interpellation 2017/18:536 av Carl Schlyter (MP)
Interpellation 2017/18:536 Naturvärdesbedömningar av Carl Schlyter MP till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Naturvärdesbedömningar ska göras, och områden med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas Det finns flera skogar som naturvårdare har aktualiserat,- Inlämnad
- 2018-05-14
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regelförbättringar
Interpellation 2017/18:450 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2017/18:450 Regelförbättringar av Lars Beckman M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Näringslivets Regelnämnd NNR publicerade nyligen en rapport Ny mandatperiod, nya möjligheter som består av två delar. Den ena delen är en Skopundersökning som redogör för hur företagare upplever regler- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
SJ:s utveckling
Interpellation 2017/18:501 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2017/18:501 SJ:s utveckling av Jonas Sjöstedt V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Klimatfrågan är avgörande för vår framtid. För att få ned utsläppen måste transporter föras från väg och flyg till järnväg. Det kräver en kraftigt utbyggd och moderniserad järnväg med nya spår, sammanhållet- Inlämnad
- 2018-04-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
Interpellation 2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:386 Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I oktober ställde jag en interpellation till miljöminister Karolina Skog. Interpellationen behandlade den beställda utredningen från Naturvårdverket om förbud mot uranbrytning,- Inlämnad
- 2018-02-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
Interpellation 2017/18:387 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Avverkningshot i skogar med höga naturvärden
Interpellation 2017/18:363 av Jens Holm (V)
Interpellation 2017/18:363 Avverkningshot i skogar med höga naturvärden av Jens Holm V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det har genom åren kommit ett antal rapporter om brister i Sveaskogs naturvårdsarbete. Vi i Vänsterpartiet är fullt medvetna om att Sveaskog inte är det enda skogsbolaget som brister- Inlämnad
- 2018-02-07
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Preclearance på Arlanda
Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2017/18:174 Preclearance på Arlanda av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth pekade jag på riskerna med införandet av en flygskatt i förhållande till förhandlingen om amerikansk preclearance på Arlanda. Regeringen har meddelat sin avsikt- Inlämnad
- 2017-11-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
US preclearance
Interpellation 2017/18:81 av Karin Enström (M)
Interpellation 2017/18:81 US preclearance av Karin Enström M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 30 maj 2015 meddelade närings- och innovationsminister Mikael Damberg att Stockholm Arlanda Airport valts ut för att få införa US preclearance. Detta betyder att den inresekontroll som amerikanska myndigheter- Inlämnad
- 2017-10-26
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Samhalls utveckling
Interpellation 2017/18:277 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2017/18:277 Samhalls utveckling av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Statligt ägda Samhall har ett tydligt samhällsuppdrag: att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är bolaget affärsdrivande, i meningen att bolaget- Inlämnad
- 2017-12-12
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Fler enkla jobb
Interpellation 2017/18:159 av Helena Bonnier (M)
Interpellation 2017/18:159 Fler enkla jobb av Helena Bonnier M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Utmaningarna på arbetsmarknaden är stora. Konjunkturen är god, men likväl befinner sig stora grupper av människor i arbetslöshet. För såväl den enskilde som drabbas som samhället i dess helhet är- Inlämnad
- 2017-11-15
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Förutsättningarna för dataspelsnäringen
Interpellation 2017/18:154 av Isabella Hökmark (M)
Interpellation 2017/18:154 Förutsättningarna för dataspelsnäringen av Isabella Hökmark M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den svenska dataspelsnäringen fortsätter att växa lavinartat. De senaste tre åren har branschens omsättning vuxit till över 12 miljarder kronor, en fördubbling på tre år, enligt- Inlämnad
- 2017-11-15
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Sveaskog och landsbygdens utveckling
Interpellation 2017/18:86 av Jan R Andersson (M)
Interpellation 2017/18:86 Sveaskog och landsbygdens utveckling av Jan R Andersson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det statliga Sveaskog har ett tydligt ansvar att bidra till utvecklingen av landsbygdsföretag i Sverige. Trots detta har det den senaste tiden framkommit att Sveaskog gör uppköp i- Inlämnad
- 2017-10-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Anslag för ökat företagande
Interpellation 2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:23 Anslag för ökat företagande av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I den presenterade höstbudgeten från regeringen är det svårt att utläsa om det utgår anslag till fler aktörer inom företagsrådgivning och utveckling än Almi Företagspartner, som är en statlig- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)