Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm
Motion 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm. Motivering Vi socialdemokrater säger ja till miljöavgifter- Inlämnad
- 2007-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Motion 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet. Motivering Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet- Inlämnad
- 2007-04-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten- Inlämnad
- 2007-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa skolfrågor
Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s Vissa skolfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan inte längre ska gälla avsnitt 4Riksdagen avslår regeringens- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Driftsformer för sjukhus
Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen- Inlämnad
- 2007-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
Motion 2006/07:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub9 av Marie Granlund m.fl. s Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen 1992:1434Motivering Universitet och högskolor tjänar ett allmänt- Inlämnad
- 2007-02-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Motion 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring- Inlämnad
- 2006-11-22
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Ändringar i systemet för trängselskatt
Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg s Ändringar i systemet för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i systemet för trängselskatt. Motivering Erfarenheterna av Stockholmsförsöket visar att- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår Nynäshamn–Norvik
Motion 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman s Dubbelspår NynäshamnNorvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn-Norvik. Dubbelspår till NynäshamnNorvik Mälardalsregionen växer, befolkningen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Citybanan
Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av Citybanan. Motivering Citybanan är nödvändig för att lösa de redan i dag akuta problemen i pendeltågstrafiken. Trängseln på spåren- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av Stockholm–Arlanda
Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. s Utbyggnad av StockholmArlanda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om StockholmArlandas utveckling. Motivering Stockholmsregionen är norra Europas största storstadsregion med ett upptagningsområde- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbifart Stockholm
Motion 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren s Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dragning av Förbifart Stockholm över Ekerö. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser som tillika är beroende- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Mälardalen
Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Det område som sträcker sig från Örebro- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Humanistisk livsåskådning
Motion 2006/07:Kr307 av Mikael Damberg och Maryam Yazdanfar (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr307 av Mikael Damberg och Maryam Yazdanfar s Humanistisk livsåskådning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att humanistisk livsåskådning likställs med religiös livsåskådning vad gäller rätten till statligt bidrag.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Citybanan
Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggnationen av Citybanan bör fortsätta i den planerade takten. Motivering Besked från den borgerliga regeringen om att stoppa bygget- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s Unga på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:FiU1 2006/07:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Adoption
Motion 2006/07:So441 av Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So441 av Mikael Damberg s Adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad om i motionen anförs om adoptioner av och fosterhemsplacering för barn och unga. Motivering Det finns ungefär 11 000 fosterbarn i Sverige. En stor grupp av dem är omhändertagna- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Partisymboler på valsedlar
Motion 2006/07:K337 av Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2006/07:K337 av Mikael Damberg s Partisymboler på valsedlar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förtydliga partiers valsedlar med partisymboler. Motivering En väljare som har bestämt sig för att lägga sin- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag