Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frisläppta IS-kvinnor
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3632 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 03197 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3632 av Markus Wiechel SD Frisläppta IS-kvinnor Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det är lämpligt att personer som är misstänkta för krigsförbrytelser och som har ingått i den värsta terrorsekten i modern tid ska- Svarsdatum
- 2021-09-22
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Besparingar inom polisen
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3614 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3614 av Björn Söder SD Besparingar inom polisen Björn Söder har frågat mig om jag anser att det är rimligt att propagera för att man genomför den största satsningen på Polismyndigheten någonsin utan att tillräckligt finansiera satsningen. Regeringen genomför den största satsningen på Polismyndigheten- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Stölder av bildelar
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3585 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3585 av Boriana Åberg M Stölder av bildelar Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skåningar och andra ej ska få sina bilar vandaliserade och bli bestulna på bildelar. Att minska stölder och bekämpa all form av kriminalitet är högt prioriterat för regeringen och vi- Svarsdatum
- 2021-09-15
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Tryggheten i Göteborg
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3517 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 02972 Ju2021/02973 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3516 Klankriget i Hjällbo och 2020/21:3517 Tryggheten i Göteborg av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig dels om det är min uppfattning att regeringen har gjort tillräckligt för att säkerställa civila- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Dennis Dioukarev (SD)
Klankriget i Hjällbo
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3516 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 02972 Ju2021/02973 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3516 Klankriget i Hjällbo och 2020/21:3517 Tryggheten i Göteborg av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig dels om det är min uppfattning att regeringen har gjort tillräckligt för att säkerställa civila- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Dennis Dioukarev (SD)
Inrapporterade it-incidenter
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3561 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3561 av Lars Hjälmered M Inrapporterade it-incidenter Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över att skyldigheten att inrapportera it-incidenter fungerar som den ska och att alla med rapporteringsskyldighet lever upp till sitt uppdrag. Rapportering av it-incidenter- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
Krigsutrustning till Sverige
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3556 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 03063 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3556 av Markus Wiechel SD Krigsutrustning till Sverige Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar i syfte att spåra och förhindra eventuell illegal vapenförsäljning till Sverige och om det kan förväntas nya initiativ- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Resursbrister vid NFC
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3555 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/03062 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3555 av Björn Söder SD Resursbrister vid NFC Björn Söder har frågat mig om regeringen avser att skjuta till mer pengar till NFC och vilka andra åtgärder regeringen och jag tänker vidta för att komma till rätta med de problem som- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Säkerhetsprövning av evakuerade
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3530 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 03007 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3530 av Markus Wiechel SD Säkerhetsprövning av evakuerade Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit i syfte att skyndsamt granska och säkerhetspröva de personer som evakuerats från Afghanistan innan de anländer- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Känsliga personuppgifter i kinesisk ägo
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/03006 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3528 av Marcus Wiechel SD Känsliga personuppgifter i kinesisk ägo Markus Wiechel har frågat mig om jag ser några risker med att känslig information, såsom exempelvis patientdata, kan hamna i orätta händer i samband med uppköp av- Svarsdatum
- 2021-09-08
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Stöd till Litauen och Polen mot migrantvågen
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3493 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 02958 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3493 av Björn Söder SD Stöd till Litauen och Polen mot migrantvågen Björn Söder har frågat utrikesminister Ann Linde om regeringen avser att stödja Litauen och Polen i syfte att hålla gränserna mot migrantvågen, och i så fall- Svarsdatum
- 2021-09-06
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3476 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3476 av Björn Söder SD Nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att de tre omkomna med okända identiteter och dödsorsaker som enligt uppgift påträffats under sommarens undersökningar av M/S Estonia bärgas, och om jag- Svarsdatum
- 2021-09-02
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Uppklaringsprocenten för personrån
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3463 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3463 av Boriana Åberg M Uppklaringsprocenten för personrån Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att höja andelen uppklarade personrån. Kampen mot brottsligheten är ett långsiktigt arbete som är högt prioriterat av regeringen. Sverige ska vara ett tryggt land att leva- Svarsdatum
- 2021-09-01
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Anslag till Kustbevakningen
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3438 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/02863 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3438 av Björn Söder SD Anslag till Kustbevakningen Björn Söder har frågat finansminister Magdalena Andersson om hon tänker verka för att skjuta till de ekonomiska resurser som Kustbevakningen äskar i syfte att kunna fullgöra sina- Svarsdatum
- 2021-08-27
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Frånvaro vid mördad polismans begravning
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3408 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/02836 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3408 av Björn Söder SD Frånvaro vid mördad polismans begravning Björn Söder har frågat statsministern varför han valde, i egenskap av chef för Regeringskansliet och regeringens främste företrädare, att inte delta vid begravningen- Svarsdatum
- 2021-08-18
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Olaglig verksamhet på internet
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3385 av Björn Söder SD Olaglig verksamhet på internet Björn Söder har frågat mig om jag och regeringen vidtar några särskilda åtgärder för att stoppa den olagliga verksamheten och ge polisen utökade resurser för att bekämpa den. Jag och regeringen kommer att fortsätta det intensiva arbetet med att- Svarsdatum
- 2021-08-13
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Cybersäkerhet
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3374 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3374 av Alexandra Anstrell M Cybersäkerhet Alexandra Anstrell har frågat mig om vi kommer, och i sådana fall när, att få se en bred utredning om cybersäkerhet som underlag för en svensk cybersäkerhetsstrategi och kommer vi, och i sådana fall när, att kunna få en förstärkt samverkan mellan staten och- Svarsdatum
- 2021-08-10
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Beredskapen för skogsbränder
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3368 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2020/21:3368 av Sten Bergheden M Beredskapen för skogsbränder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit sedan 2018 för att förstärka brandskyddet och med större kraft kunna bekämpa eventuellt uppkomna skogsbränder under 2021. Det är av stor betydelse att Sverige har god förmåga att genomföra- Svarsdatum
- 2021-08-04
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Förbud mot Muslimska brödraskapet
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3353 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/ 02738 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3353 av Björn Söder SD Förbud mot Muslimska brödraskapet Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att Sverige agerar på samma sätt som Österrike och förbjuder islamistiska Muslimska brödraskapet, och om inte,- Svarsdatum
- 2021-07-30
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Trygghet för företagare i hela landet
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3346 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)
Ju2021/02772 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3346 av Eric Palmqvist SD Trygghet för företagare i hela landet Eric Palmqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att säkerställa en tillfredsställande polisiär närvaro och förmåga i Sveriges samtliga- Svarsdatum
- 2021-07-27
- Frågeställare
- Eric Palmqvist (SD)