Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström
Skriftlig fråga 2012/13:763 av Damberg, Mikael (S)
den 16 september Fråga 2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Migrationsminister Tobias Billström köpte 30 000 aktier i det krisdrabbade gruvbolaget Northland Resources i februari i år. Köpet gjordes bara fem dagar- Inlämnad
- 2013-09-16
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Nuonaffären
Interpellation 2012/13:510 av Damberg, Mikael (S)
den 30 augusti Interpellation 2012/13:510 Nuonaffären av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Köpet av det holländska energibolaget Nuon för ca 97 miljarder kronor är den största kontantaffären i Sverige någonsin. Det var en prislapp som enligt flera bedömare var alldeles för hög. Näringsdepartementets- Inlämnad
- 2013-08-30
- Besvarare
- Peter Norman (M)
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men- Inlämnad
- 2013-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
Betänkande 2003/04:UBU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 44 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2004. Skolverket får mer resurser för att bygga upp och förstärka sin verksamhet med inspektion och tillsyn av skolorna. Satsningen på mer personal i skolorna och fritidshemmen fortsätter, och ökar successivt. Satsningen på utbildning av vuxna, liksom kvalificerad yrkesutbildning, fortsätter i samma omfattning som förra året. En valideringsdelegation inrättas och ska finnas under fyra år. Med validering menas en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens, som en person har oavsett hur personen skaffat sig dem. Delegationen ska bedriva och stödja utvecklingsarbete som gäller validering av kunskap och utbildningar som ligger utanför högskolans område. Anslagen till grundläggande utbildning minskar vid nio universitet och högskolor. Begränsade ökningar görs vid ett antal universitet och högskolor, främst med tanke på lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning. Universitetens och högskolornas anslag till forskning och forskarutbildning behålls på nuvarande nivå. Centrala studiestödsnämnden har tidigare år tillfälligt fått extra resurser. Det upphör nu. Vetenskapsrådet får 25 miljoner kronor som en förstärkning av resurserna till medicinsk forskning.- Behandlade dokument
- 119
- Förslagspunkter
- 38
- Reservationer
- 31
- Anföranden och repliker
- 60, 1 minuter
- Justering
- 2003-11-25
- Debatt
- 2003-12-09
- Beslut
- 2003-12-09
Turkiets beslut att skicka trupp till Irak
Skriftlig fråga 2003/04:62 av Damberg, Mikael (s)
den 10 oktober Fråga 2003/04:62 av Mikael Damberg s till utrikesminister Laila Freivalds om Turkiets beslut att skicka trupp till Irak Turkiets parlament röstade på tisdagen med överväldigande majoritet för att skicka turkisk trupp till Irak trots motstånd på hemmaplan och från Iraks provisoriska ledning. Med röstsiffrorna- Inlämnad
- 2003-10-10
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
Nationell strategi för integrerad utsjöplanering
Motion 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg s Nationell strategi för integrerad utsjöplanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett särskilt program och en utvecklad nationell strategi för integrerad- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvården som tillväxtnäring
Motion 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So556 av Christina Axelsson m.fl. s Sjukvården som tillväxtnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjukvården som en tillväxtnäring. Motivering Kostnader för ohälsa är i årets budget den enskilt största utgiften.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Journalhantering vid landets barnavårdscentraler
Motion 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So514 av Carina Moberg m.fl. s Journalhantering vid landets barnavårdscentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av likvärdiga och tydliga rutiner på landets barnavårdscentraler i fråga om försäkringsbolagens- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige
Motion 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So437 av Hillevi Larsson m.fl. s Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utländska kvinnor skall ha rätt till abort på samma sätt som de har rätt till att nyttja övrig sjukvård.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brott mot att sälja alkohol till underåriga
Motion 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So329 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Brott mot att sälja alkohol till underåriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över lagstiftningen gällande brott mot att sälja alkohol till underåriga. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling
Motion 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Fi244 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Mänskliga rättigheter och offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på mänskliga rättigheter vid offentlig upphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Möjligheter till halvtidsfrigivning
Motion 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju434 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Möjligheter till halvtidsfrigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka möjligheter till halvtidsfrigivning för förstagångsförbrytare. Motivering Sverige är- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tidsbestämning av fängelsestraff
Motion 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming (s)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju371 av Mikael Damberg och Cinnika Beiming s Tidsbestämning av fängelsestraff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör se över livstidsstraffet ur ett rättssäkerhetsperspektiv i syfte att tidsbestämma det.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Homosexuella-bisexuella i världen
Motion 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. s Homosexuella-bisexuella i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en världskonferens om homosexuellas och bisexuellas situation i världen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU1 2003/04:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer
Motion 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U296 av Martin Nilsson m.fl. s Svenskt demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om demokratistöd i form av tillgång till Internet i diktaturer. Motivering Demokratin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapenexporten
Motion 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. s Vapenexporten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av om den politik för utförsel av krigsmateriel som bedrivs i dag är förenlig med de lagar och riktlinjer som finns.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag