Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning
Skriftlig fråga 2007/08:1275 av Damberg, Mikael (s)
den 28 maj Fråga 2007/08:1275 Nedskärningarna på kommunal vuxenutbildning av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Antalet platser på komvux har blivit allt färre. Regeringen har sparat 600 miljoner kronor på komvux, en tredjedel av anslagen. Enligt en färsk granskning som SVT har gjort har- Inlämnad
- 2008-05-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Lokalisering av speciallärarutbildningarna
Skriftlig fråga 2007/08:994 av Damberg, Mikael (s)
den 19 mars Fråga 2007/08:994 Lokalisering av speciallärarutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Den 21 april 2007 tog regeringen beslut om att återinföra speciallärarutbildningen. Utbildningen är 90 högskolepoäng, det vill säga tre terminer, och förkunskapskravet är att man har tagit- Inlämnad
- 2008-03-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Lagstiftning mot så kallad bluffexamen
Skriftlig fråga 2007/08:993 av Damberg, Mikael (s)
den 19 mars Fråga 2007/08:993 Lagstiftning mot så kallad bluffexamen av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket har konstaterat att antalet falska examensbevis och falska universitet, så kallade bluffuniversitet, har ökat dramatiskt på senare år. Ny informationsteknik har revolutionerat- Inlämnad
- 2008-03-19
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
En rättvis antagning till högskolan
Skriftlig fråga 2007/08:820 av Damberg, Mikael (s)
den 20 februari Fråga 2007/08:820 En rättvis antagning till högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Den nya antagningsordningen till högskolan kommer att få betydande negativa konsekvenser för de sökande som har studerat på folkhögskola. När man 2010 går över till det nya antagningssystemet- Inlämnad
- 2008-02-20
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Felaktig betygsstatistik
Skriftlig fråga 2007/08:437 av Damberg, Mikael (s)
den 7 december Fråga 2007/08:437 Felaktig betygsstatistik av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolverkets betygstatistik för grundskolan 2007 som publicerades den 19 november drogs in den 23 november eftersom statistiken innehöll en rad felaktigheter. Enligt uppgift från Skolverket var- Inlämnad
- 2007-12-07
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Lagen om likabehandling
Skriftlig fråga 2007/08:375 av Damberg, Mikael (s)
den 30 november Fråga 2007/08:375 Lagen om likabehandling av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sveriges förenade studentkårer, SFS, har genomfört en undersökning bland studenter om de känner till lagen om likabehandling av studenter och om de känt sig illa behandlade under sin utbildning. Det- Inlämnad
- 2007-11-30
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter
Skriftlig fråga 2007/08:372 av Damberg, Mikael (s)
den 29 november Fråga 2007/08:372 Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Enligt regeringens beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning som trädde i kraft den 1 november 2007- Inlämnad
- 2007-11-29
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Söktrycket till högskolan
Skriftlig fråga 2007/08:225 av Damberg, Mikael (s)
den 6 november Fråga 2007/08:225 Söktrycket till högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Intresset för att studera på universitet och högskolor har minskat på senare år. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden är med stor sannolikhet en viktig orsak till detta. Högskolverkets rapport- Inlämnad
- 2007-11-06
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)