Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Fredrik Reinfeldt M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Mer om- Datum
- 2012-05-24
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan S48011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de- Inlämnad
- 2012-01-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning S48009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2011-12-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Regeringens nedskärningar i gymnasieskolan och effekter på kommunernas kostnader
Interpellation 2011/12:151 av Damberg, Mikael (S)
den 28 november Interpellation 2011/12:151 Regeringens nedskärningar i gymnasieskolan och effekter på kommunernas kostnader av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Många aktörer och däribland Sveriges Kommuner och Landsting menar att den nya gymnasieskolan inte kommer att leda till lägre- Inlämnad
- 2011-11-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Legitimation för fritidspedagoger
Interpellation 2011/12:120 av Damberg, Mikael (S)
den 15 november Interpellation 2011/12:120 Legitimation för fritidspedagoger av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Barnantalet i fritidshemmen har tredubblats sedan 1990. I dag går fyra av fem barn i åldern sex till nio år på fritids och efterfrågan fortsätter att öka. Men samtidigt som- Inlämnad
- 2011-11-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Nya betyg utan bedömningsstöd
Interpellation 2011/12:104 av Damberg, Mikael (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:104 Nya betyg utan bedömningsstöd av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP För att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning behöver skolans huvudmän, rektorer och lärarna ha tillgång till bedömningsstöd och förklarande material för respektive ämne.- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Politik för forskning
Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S48004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,
Politik för gymnasieskolan
Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S48003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla elever lyckas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för grundskolan
Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S48002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi kräver investeringar i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
Politik för förskolan
Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S48001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd S48007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S48008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kriminalisering av tvångsäktenskap
Motion 2011/12:Ju361 av Mikael Damberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju361 av Mikael Damberg S Kriminalisering av tvångsäktenskap S21077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring som innebär att en särskild brottsrubricering gör det straffbart för föräldrar att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholms skärgård – ett världsarv
Motion 2011/12:Kr299 av Mikael Damberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr299 av Mikael Damberg S Stockholms skärgård ett världsarv S3134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Stockholms skärgård får världsarvsklassning. Motivering Ett världsarv är ett kultur- eller- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Partisymboler på valsedlar
Motion 2011/12:K366 av Mikael Damberg och Yilmaz Kerimo (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K366 av Mikael Damberg och Yilmaz Kerimo S Partisymboler på valsedlar S36016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att förtydliga partiers valsedlar med partisymboler. Motivering En väljare som har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet
Motion 2011/12:Ub7 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub7 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet S48010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgången på legitimerade lärare i särskolan och möjligheten till validering- Inlämnad
- 2012-01-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag