Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Regeringens hantering av Inlandsinnovation
Interpellation 2013/14:262 av Damberg, Mikael (S)
den 31 januari Interpellation 2013/14:262 Regeringens hantering av Inlandsinnovation av Mikael Damberg S till näringsminister Annie Lööf C Inlandsinnovation AB startades av regeringen i december 2010. Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet, utsågs i juni 2011 till ordförande i bolaget.- Inlämnad
- 2014-01-31
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Proposition som reglerar betaltider mellan företag
Interpellation 2013/14:244 av Damberg, Mikael (S)
den 23 januari Interpellation 2013/14:244 Proposition som reglerar betaltider mellan företag av Mikael Damberg S till justitieminister Beatrice Ask M Den 23 januari 2013 tog riksdagen beslutet att Sveriges företagare ska få betalt i tid. Regeringen fick därmed i uppgift att återkomma till riksdagen med en proposition- Inlämnad
- 2014-01-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Underskottet i de offentliga finanserna
Skriftlig fråga 2013/14:328 av Damberg, Mikael (S)
den 17 januari Fråga 2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Dagarna före jul presenterade finansministern nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Trots att ESV tidigare i december prognostiserat underskottet i de offentliga- Inlämnad
- 2014-01-17
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Sveriges avgift till EU
Skriftlig fråga 2013/14:189 av Damberg, Mikael (S)
den 10 december Fråga 2013/14:189 Sveriges avgift till EU av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Efter förhandlingarna om långtidsbudgeten i EU var statsministern mycket nöjd. Statsministern menade att belastningen på kommande EU-budget skulle stanna på 32 miljarder kronor och att han således- Inlämnad
- 2013-12-10
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut
Interpellation 2013/14:28 av Damberg, Mikael (S)
den 8 oktober Interpellation 2013/14:28 Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap kontrollinstrument- Inlämnad
- 2013-10-08
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Betänkande 2008/09:UbU19
Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Riksdagen sa vidare nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 27, 96 minuter
- Justering
- 2009-05-14
- Debatt
- 2009-06-10
- Beslut
- 2009-06-10
med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet- Inlämnad
- 2009-06-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor
Interpellation 2008/09:556 av Damberg, Mikael (s)
den 14 maj Interpellation 2008/09:556 Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringens proposition 2008/09:171 har titeln Offentliga bidrag på lika villkor Det är en närmast parodisk titel med tanke på propositionens innehåll.- Inlämnad
- 2009-05-14
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
bet 2008/09 UbU14
Betänkande 2008/09:UbU14
Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 152 minuter
- Justering
- 2009-05-05
- Debatt
- 2009-05-20
- Beslut
- 2009-06-10
Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden
Interpellation 2008/09:453 av Damberg, Mikael (s)
den 8 april Interpellation 2008/09:453 Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Den retroaktiva skatten på uppskov av reavinst vid bostadsflytt som regeringen infört är både orättvis och orimlig. En effekt av den nya skatten som inte diskuterats särskilt- Inlämnad
- 2009-04-08
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Resurser för kvalitet i grundutbildningarna
Interpellation 2008/09:438 av Damberg, Mikael (s)
den 31 mars Interpellation 2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag var eniga om att utreda hur studenternas inflytande skulle kunna bibehållas och förbättras om kårobligatoriet avskaffas har regeringen- Inlämnad
- 2009-03-31
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Grundskolan
Betänkande 2008/09:UbU17
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om grundskolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller ett förslag till ny skollag som regeringen arbetar med och, när det gäller fristående skolor, regeringens propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, som utskottet kommer att behandla under våren 2009. Motionerna handlar om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen, bland annat idrott och hälsa, sex och samlevnad samt entreprenörskap.- Behandlade dokument
- 180
- Förslagspunkter
- 68
- Reservationer
- 69
- Anföranden och repliker
- 44, 146 minuter
- Justering
- 2009-04-02
- Debatt
- 2009-04-22
- Beslut
- 2009-04-22
Varslen i Stockholm och EU-medel
Interpellation 2008/09:344 av Damberg, Mikael (s)
den 18 februari Interpellation 2008/09:344 Varslen i Stockholm och EU-medel av Mikael Damberg s till finansminister Anders Borg m Mer än vart fjärde varsel som lagts hittills i februari har drabbat anställda i Stockholms län. I förra veckan lades 2 964 varsel i landet. När halva februari har gått har 7 489 personer- Inlämnad
- 2009-02-18
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Regeringens syn på studentinflytande
Interpellation 2008/09:444 av Damberg, Mikael (s)
den 2 april Interpellation 2008/09:444 Regeringens syn på studentinflytande av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige har i dag inom ramen för vårt högskolesystem ett unikt studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda kursen till den nationella arenan. Studenternas inflytande bidrar- Inlämnad
- 2009-04-02
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)