Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/04068/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1569 av Jörgen Warborn M Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut Jörgen Warborn har frågat mig om jag anser att en svensk motsvarighet till det danska Implementeringsrådet skulle stärka svensk- Svarsdatum
- 2017-06-20
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Nordiskt turistsamarbete
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1561 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/04109/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1561 av Cassandra Sundin SD Nordiskt turistsamarbete Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om den svenska regeringen avser verka för att vidareutveckla och ytterligare lyfta upp det nordiska turistsamarbetet- Svarsdatum
- 2017-06-20
- Frågeställare
- Cassandra Sundin (SD)
Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin
Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin av Erik Ottoson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg drönare utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk verksamhet- Inlämnad
- 2017-05-10
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Etablering av batterifabrik i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03778/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1469 av Lars Beckman M Etablering av batterifabrik i Sverige Lars Beckman har frågat mig på vilket sätt jag kan arbeta för att etableringen av en batterifabrik ska ske i Sverige och i Gävle kommun. Som frågeställaren- Svarsdatum
- 2017-05-31
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Bolagsverkets uppdrag
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1444 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03751/SUN Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1444 av Edward Riedl M Bolagsverkets uppdrag Edward Riedl har frågat mig om varför det inte är aktuellt att ändra Bolagsverkets inriktning till att inkludera en viss brottsbekämpande aspekt i enlighet med- Svarsdatum
- 2017-05-31
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Bolag skrivna på postboxar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1441 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03694/SUN Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1441 av Edward Riedl M Bolag skrivna på postboxar Edward Riedl har frågat mig om vilka åtgärder, utöver Ekobrottsmyndighetens förslag, regeringen har vidtagit som motverkar att kriminella kan försvåra för- Svarsdatum
- 2017-05-31
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Besöksnäringens förutsättningar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1420 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03630/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1420 av Sofia Fölster M Besöksnäringens förutsättningar Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta initiativ jag avser att lägga fram för att stärka och minska regelbördan för besöksnäringen i Sverige. Turismen- Svarsdatum
- 2017-05-23
- Frågeställare
- Sofia Fölster (M)
Näringslivets regelbörda
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03433/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt M Näringslivets regelbörda Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är bredd att vidta med anledning av det som hon anför i frågan om näringslivets behov av regelförenklingar.- Svarsdatum
- 2017-05-17
- Frågeställare
- Margareta Cederfelt (M)
Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1328 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/03233/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1328 av Jens Holm V Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet Jens Holm har frågat mig om jag såg till att regeringen gjorde någon analys av de sociala och miljömässiga konsekvenserna- Svarsdatum
- 2017-05-10
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Trösklar för att driva företag
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1319 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03168/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1319 av Jörgen Warborn M Trösklar för att driva företag Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att reglerna för företag ska bli tydligare. Flera internationella- Svarsdatum
- 2017-05-09
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Regelförenklingar för företag
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1318 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/03164/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1318 av Sten Bergheden M Regelförenklingar för företag Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska svenska företags administrativa kostnader och därigenom stärka deras konkurrenskraft.- Svarsdatum
- 2017-05-09
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2017-05-04
Flytt av statliga jobb till låglöneländer
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1272 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/03035/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1272 av Helena Lindahl C Flytt av statliga jobb till låglöneländer Helena Lindahl har frågat mig vad jag avser att göra för att stoppa outsourcing av statliga jobb från Jokkmokk och Sverige till låglöneländer.- Svarsdatum
- 2017-05-02
- Frågeställare
- Helena Lindahl (C)
SAS flytt av verksamhet utomlands
Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)
Interpellation 2016/17:451 SAS flytt av verksamhet utomlands av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I början av februari månad kom beskedet att SAS flyttar delar av sin verksamhet utomlands. Ett luftfartstillstånd etableras på Irland, och operativa baser i Spanien och London skapas.- Inlämnad
- 2017-04-10
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regelkrångel för företag
Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M)
Interpellation 2016/17:419 Regelkrångel för företag av Sofia Fölster M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Om fler ska få ett jobb att gå till är det därför angeläget att det blir enklare att starta och driva företag i Sverige. Trots detta- Inlämnad
- 2017-04-03
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statliga bolags ersättningar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1209 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/02650/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1209 av Mats Persson L Statliga bolags ersättningar Mats Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att framöver förhindra att statliga bolag har ersättningar och ekonomiska konstruktioner som- Svarsdatum
- 2017-04-13
- Frågeställare
- Mats Persson (L)
Sverige som finanscentrum
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1172 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/02536/IFK Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1172 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Sverige som finanscentrum Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vad den negativa trenden i The Global Financial Centres Index beror på och vilka åtgärder jag och regeringen- Svarsdatum
- 2017-04-07
- Frågeställare
- Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Telias konkurrensmetoder på landsbygden
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1122 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2017/02380/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1122 av Boriana Åberg M Telias konkurrensmetoder på landsbygden Boriana Åberg M har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillse att statliga bolag som exempelvis Telia Company inte använder sin särställning- Svarsdatum
- 2017-04-05
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Åtgärder för fler företag
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1137 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Dnr N2017/02429/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1137 av Jörgen Warborn M Åtgärder för fler företag Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att företag ska utveckla, inte avveckla, sin verksamhet i Sverige. Framgångsrika- Svarsdatum
- 2017-04-04
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Cementtillverkningens framtid
Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Interpellation 2016/17:372 Cementtillverkningens framtid av Jesper Skalberg Karlsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att- Inlämnad
- 2017-03-15
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)