Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Företagsamheten i Hagfors
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1461 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Hammarö
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1460 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Karlstad
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1459 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Filipstad
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1458 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Forshaga
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1457 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Grums
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1456 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Arvika
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1455 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Eda
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1454 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Kompensation till näringslivet för flygskatten
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1414 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Promemoria 2018-06-11 N2018/03428/KSR Näringsministern Svar på fråga 2017/18:1414 av Lars Beckman M Kompensation till näringslivet för flygskatten Lars Beckman M har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att kompensera näringslivet för de konsekvenser som han anför nu kan ses mot bakgrund av införandet- Svarsdatum
- 2018-06-11
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
MTR Express
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1372 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 03309/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1372 av Anders Åkesson C MTR Express Anders Åkesson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att säkerställa att SJ online sj.se och SJ:s app blir tillgängliga för samtliga tågoperatörer och därigenom tillgodose ett rimligt behov- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Möjligheten att sälja biljetter via SJ online
Interpellation 2017/18:554 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2017/18:554 Möjligheten att sälja biljetter via SJ online av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Efter 150 år av monopol på persontrafik med järnväg är marknaden i dag avreglerad. Sedan avregleringen har ett fåtal operatörer etablerat sig på vissa sträckor i det svenska- Inlämnad
- 2018-05-18
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Naturvärdesbedömningar
Interpellation 2017/18:536 av Carl Schlyter (MP)
Interpellation 2017/18:536 Naturvärdesbedömningar av Carl Schlyter MP till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Naturvärdesbedömningar ska göras, och områden med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas Det finns flera skogar som naturvårdare har aktualiserat,- Inlämnad
- 2018-05-14
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ungas företagsamhet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1278 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2017/18:1278 av Christian Holm Barenfeld M Ungas företagsamhet Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja ungas entreprenörskap. Låt mig först konstatera att jag och Christian Holm Barenfeld är helt eniga om att det är viktigt att unga får arbetslivserfarenhet- Svarsdatum
- 2018-05-15
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringen och SJ
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1237 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/02785/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1237 av Ann-Charlotte Hammar Johansson M Regeringen och SJ Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat mig om jag menar att regeringen inte har möjlighet att styra SJ AB med egna ägardirektiv där ekonomiska mål ingår. Bakgrunden till frågan är- Svarsdatum
- 2018-05-07
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Försäljningen av Metria
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1194 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/02665/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1194 av Lars Beckman M Försäljningen av Metria. Lars Beckman har frågat mig hur jag bedömer att försäljningsprocessen i Metria AB går. Bakgrunden till frågan är mitt tidigare svar där jag angav att processen med- Svarsdatum
- 2018-05-07
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Regelförbättringar
Interpellation 2017/18:450 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2017/18:450 Regelförbättringar av Lars Beckman M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Näringslivets Regelnämnd NNR publicerade nyligen en rapport Ny mandatperiod, nya möjligheter som består av två delar. Den ena delen är en Skopundersökning som redogör för hur företagare upplever regler- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
SJ:s utveckling
Interpellation 2017/18:501 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2017/18:501 SJ:s utveckling av Jonas Sjöstedt V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Klimatfrågan är avgörande för vår framtid. För att få ned utsläppen måste transporter föras från väg och flyg till järnväg. Det kräver en kraftigt utbyggd och moderniserad järnväg med nya spår, sammanhållet- Inlämnad
- 2018-04-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Kinapaket
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1205 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 02643 BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1205 av Johan Nissinen SD Kinapaket Johan Nissinen har frågat finansministern vad den kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvensen blir för PostNords hantering av Kinapaket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara- Svarsdatum
- 2018-05-02
- Frågeställare
- Johan Nissinen (SD)
GDPR - införande och stöd till företag och företagare
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1155 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 02306/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1155 av Lars Hjälmered M GDPR införande och stöd till företag och företagare Lars Hjälmered har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att säkerställa att implementeringen av GDPR- Svarsdatum
- 2018-04-18
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
En sammanhållen forskningsagenda för undervattensteknologi
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1122 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/02198/IFK Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1122 av Pål Jonson M En sammanhållen forskningsagenda för undervattensteknologi Pål Jonson har frågat mig om jag avser att i linje med den maritima strategin verka för att ett sammanhållet forskningsprogram etableras- Svarsdatum
- 2018-04-09
- Frågeställare
- Pål Jonson (M)