Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Regeringens hantering av Inlandsinnovation
Interpellation 2013/14:262 av Damberg, Mikael (S)
den 31 januari Interpellation 2013/14:262 Regeringens hantering av Inlandsinnovation av Mikael Damberg S till näringsminister Annie Lööf C Inlandsinnovation AB startades av regeringen i december 2010. Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet, utsågs i juni 2011 till ordförande i bolaget.- Inlämnad
- 2014-01-31
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Proposition som reglerar betaltider mellan företag
Interpellation 2013/14:244 av Damberg, Mikael (S)
den 23 januari Interpellation 2013/14:244 Proposition som reglerar betaltider mellan företag av Mikael Damberg S till justitieminister Beatrice Ask M Den 23 januari 2013 tog riksdagen beslutet att Sveriges företagare ska få betalt i tid. Regeringen fick därmed i uppgift att återkomma till riksdagen med en proposition- Inlämnad
- 2014-01-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Underskottet i de offentliga finanserna
Skriftlig fråga 2013/14:328 av Damberg, Mikael (S)
den 17 januari Fråga 2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Dagarna före jul presenterade finansministern nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Trots att ESV tidigare i december prognostiserat underskottet i de offentliga- Inlämnad
- 2014-01-17
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Sveriges avgift till EU
Skriftlig fråga 2013/14:189 av Damberg, Mikael (S)
den 10 december Fråga 2013/14:189 Sveriges avgift till EU av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Efter förhandlingarna om långtidsbudgeten i EU var statsministern mycket nöjd. Statsministern menade att belastningen på kommande EU-budget skulle stanna på 32 miljarder kronor och att han således- Inlämnad
- 2013-12-10
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut
Interpellation 2013/14:28 av Damberg, Mikael (S)
den 8 oktober Interpellation 2013/14:28 Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap kontrollinstrument- Inlämnad
- 2013-10-08
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
Översyn av regelverket för a-kassan
Interpellation 2005/06:376 av Damberg, Mikael (s)
den 2 maj Interpellation 2005/06:376 av Mikael Damberg s till statsrådet Hans Karlsson s Översyn av regelverket för a-kassan I början av år 2005 fick alla som bor i Nynäshamn chockbeskedet att Ericsson beslutat sig för att lägga ned sin fabrik i kommunen. Tillsammans med försvarsbantningarna innebar detta att vart- Inlämnad
- 2006-05-02
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Grundskolan
Betänkande 2005/06:UbU14
Riksdagen har beslutat att skolorna ska få en möjlighet att införa flexibel skolstart. Beslutet innebär att skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad. En elev ska kunna börja i första klass det år eleven fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för sitt beslut. Riksdagen beslutade också att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig. Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner. Besluten bygger på reservationer från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006.- Behandlade dokument
- 129
- Förslagspunkter
- 107
- Reservationer
- 113
- Anföranden och repliker
- 35, 106 minuter
- Justering
- 2006-04-20
- Debatt
- 2006-05-05
- Beslut
- 2006-05-10
Fristående skolor m.m.
Betänkande 2005/06:UbU13
Skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program. I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. Denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Riksdagen ändrade därför skollagen från den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också om lagändringar från den 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Kommunerna ska vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Riksdagen gjorde dessutom tre uttalanden: Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform. Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort. Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan. Besluten om etableringsfrihet för förskolor och fritidshem och om de tre uttalandena innebar att reservationer av fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren.- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 24
- Reservationer
- 25
- Anföranden och repliker
- 55, 157 minuter
- Justering
- 2006-04-20
- Debatt
- 2006-05-05
- Beslut
- 2006-05-10
Bankernas ansvar
Skriftlig fråga 2005/06:1001 av Damberg, Mikael (s)
den 13 februari Fråga 2005/06:1001 av Mikael Damberg s till statsrådet Sven-Erik Österberg s Bankernas ansvar I dag stängs Svensk Kassaservice i Bergshamra, Solna, en utveckling som vi också kan se i flera kommuner i Stockholms län men även i andra delar av landet. Det finns en utbredd oro för att det nu kommer att- Inlämnad
- 2006-02-13
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Betänkande 2005/06:UbU4
En ny lag ska förbjuda diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan, till exempel mobbning. Den som ansvarar för en verksamhet som regleras i skollagen - staten, kommunen, landstinget eller en enskild - ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Bland annat ska en plan för likabehandling upprättas. Rektor eller motsvarande funktion ska utreda trakasserier och annan kränkande behandling och göra allt som rimligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar. Rektor eller motsvarande kan bli skadeståndsskyldig om lärare eller personal inte följer lagens bestämmelser. Skolverket, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen ska se till att lagen följs inom sina områden. Inom Skolverket kommer det att inrättas ett barn- och elevombud för likabehandling. Ombudet ska tillvarata barnens och elevernas rätt i frågor som inte faller på ombudsmännen. Ombudsmännen och Skolverket får rätt att föra barn och elevers talan om skadestånd i domstol. Lagen börjar gälla den 1 april.- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 55
- Reservationer
- 53
- Anföranden och repliker
- 40, 131 minuter
- Justering
- 2006-01-26
- Debatt
- 2006-02-08
- Beslut
- 2006-02-08
Ansvaret att utreda terrorhot
Skriftlig fråga 2005/06:677 av Damberg, Mikael (s)
den 19 december Fråga 2005/06:677 av Mikael Damberg s till justitieminister Thomas Bodström s Ansvaret att utreda terrorhot Efter attentatsförsöket utanför den irakiska vallokalen i Kista har en offentlig diskussion startat mellan det lokala polismästardistriktet i Västerort och säkerhetspolisen om vem som bär- Inlämnad
- 2005-12-19
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2005/06:UbU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2006. Statsbidraget till personalförstärkningar höjs till 2 miljarder kronor. Målet med stödet är att öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. Bidraget till den kvalificerade yrkesutbildningen förstärks med ytterligare 120 miljoner kronor och utbildningen kommer att kunna byggas ut med 1 000 platser. Bidraget till utveckling av påbyggnadsutbildningar ökas med 175 miljoner kronor. År 2006 sker en permanent utökning av högskolan med 15 820 platser. För detta tillförs grundutbildningsanslagen sammanlagt 1 125 miljoner kronor. Några universitet och högskolor får tillbaka medel som drogs in i budgetpropositionen för 2002 på grund av svårigheter med att rekrytera tillräckligt många studenter. Anslaget till Vetenskapsrådet ökar med 208 miljoner kronor. De nya resurserna ska bland annat användas för medicinsk forskning, teknikvetenskaplig forskning samt starka forskningsmiljöer. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att Högskoleverket ska få 10 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.- Behandlade dokument
- 130
- Förslagspunkter
- 40
- Reservationer
- 28
- Anföranden och repliker
- 116, 482 minuter
- Justering
- 2005-11-22
- Debatt
- 2005-12-08
- Beslut
- 2005-12-14
Utveckling av hamn- och kollektivtrafik på Södertörn
Motion 2005/06:T597 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av Norviks hamn och dubbelspår till Nynäshamn. Hamnar i förändring och utveckling Det är av stor vikt att vi rustar våra hamnar för den ökande handeln över Östersjön. Det är nödvändigt om vi vill tillgodogöra- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag