Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagen om likabehandling
Skriftlig fråga 2007/08:375 av Damberg, Mikael (s)
den 30 november Fråga 2007/08:375 Lagen om likabehandling av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sveriges förenade studentkårer, SFS, har genomfört en undersökning bland studenter om de känner till lagen om likabehandling av studenter och om de känt sig illa behandlade under sin utbildning. Det- Inlämnad
- 2007-11-30
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter
Skriftlig fråga 2007/08:372 av Damberg, Mikael (s)
den 29 november Fråga 2007/08:372 Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Enligt regeringens beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning som trädde i kraft den 1 november 2007- Inlämnad
- 2007-11-29
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Näringslivets behov av utbildad arbetskraft
Interpellation 2007/08:133 av Damberg, Mikael (s)
den 8 november Interpellation 2007/08:133 Näringslivets behov av utbildad arbetskraft av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp För en tid sedan presenterade TCO, Lärarförbundet och SFS en rapport med namnet Jakten på anställbarhet som bygger på frågor ställda till ett större antal arbetsgivare,- Inlämnad
- 2007-11-08
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor
Interpellation 2007/08:131 av Damberg, Mikael (s)
den 8 november Interpellation 2007/08:131 Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Ungdomskullarna ökar kraftigt de närmaste åren. Antalet 20-åringar växer med 30 procent fram till 2010. Det innebär att det skulle krävas ett tillskott av högskoleplatser- Inlämnad
- 2007-11-08
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan
Interpellation 2007/08:114 av Damberg, Mikael (s)
den 5 november Interpellation 2007/08:114 Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Under valrörelsen ville Lars Leijonborg framställa sig som högskolornas bästa vän. Det skulle bli miljardsatsning på högskolorna och kvaliteten i utbildningarna- Inlämnad
- 2007-11-05
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – Uppföljningsrapport 2007
Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 s30042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin- Inlämnad
- 2007-11-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Söktrycket till högskolan
Skriftlig fråga 2007/08:225 av Damberg, Mikael (s)
den 6 november Fråga 2007/08:225 Söktrycket till högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Intresset för att studera på universitet och högskolor har minskat på senare år. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden är med stor sannolikhet en viktig orsak till detta. Högskolverkets rapport- Inlämnad
- 2007-11-06
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Nycirkusverksamheten i Botkyrka
Interpellation 2007/08:43 av Damberg, Mikael (s)
den 16 oktober Interpellation 2007/08:43 Nycirkusverksamheten i Botkyrka av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Danshögskolans styrelse fattade i oktober 2006 beslut om att nycirkusutbildningen i Botkyrka kommun år 2010 ska samlokaliseras med resten av Danshögskolan DH på KTH-området på Östermalm- Inlämnad
- 2007-10-16
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Farliga djur i lägenheter
Motion 2007/08:MJ444 av Mikael Damberg och Inger Jarl Beck (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ444 av Mikael Damberg och Inger Jarl Beck s Farliga djur i lägenheter s14035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör se över lagstiftningen på området farliga, exotiska djur i lägenhet, så att dessa inte- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Mälardalen
Motion 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen s45111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Östra Mellansverige är Sveriges- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub556 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde16 Utbildning och universitetsforskning s68025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställningen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Icke-konfessionell undervisning
Motion 2007/08:Ub516 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub516 av Marie Granlund m.fl. s Icke-konfessionell undervisning s68029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all undervisning oavsett huvudman ska vara icke-konfessionell och baseras på vetenskaplig grund. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förskolan
Motion 2007/08:Ub515 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub515 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s68016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla förskolors skyldigheter att följa förskolans läroplan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Vuxnas lärande
Motion 2007/08:Ub513 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub513 av Marie Granlund m.fl. s Vuxnas lärande s68019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har behov av det kan- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU10 2007/08:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Studiestöd
Motion 2007/08:Ub512 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub512 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s68021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studenters ekonomiska situation och trygghet. Vår syn på studiestöd Vi socialdemokrater vill ge alla människor reella möjligheter- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. s Unga på arbetsmarknaden s12051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:UbU8 2008/09:AU7 2008/09:AU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
En bostadspolitik för storstaden
Motion 2007/08:C411 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:C411 av Mikael Damberg m.fl. s En bostadspolitik för storstaden s14022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bygga fler hyresrätter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU18 2007/08:CU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Forskning
Motion 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. s Forskning s68022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade statliga satsningar på forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Gymnasieskolan
Motion 2007/08:Ub514 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub514 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasieskolan s68018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att permanenta den särskilda lärarutbildningen för yrkeslärare SÄLRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Grundskolan
Motion 2007/08:Ub511 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub511 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s68017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla skolor, oavsett huvudman, ska omfattas av likvärdiga skyldigheter och rättigheter. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag