Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Betänkande 2008/09:UbU19
Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Riksdagen sa vidare nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 27, 96 minuter
- Justering
- 2009-05-14
- Debatt
- 2009-06-10
- Beslut
- 2009-06-10
med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet- Inlämnad
- 2009-06-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor
Interpellation 2008/09:556 av Damberg, Mikael (s)
den 14 maj Interpellation 2008/09:556 Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor av Mikael Damberg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringens proposition 2008/09:171 har titeln Offentliga bidrag på lika villkor Det är en närmast parodisk titel med tanke på propositionens innehåll.- Inlämnad
- 2009-05-14
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
bet 2008/09 UbU14
Betänkande 2008/09:UbU14
Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 152 minuter
- Justering
- 2009-05-05
- Debatt
- 2009-05-20
- Beslut
- 2009-06-10
Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden
Interpellation 2008/09:453 av Damberg, Mikael (s)
den 8 april Interpellation 2008/09:453 Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Den retroaktiva skatten på uppskov av reavinst vid bostadsflytt som regeringen infört är både orättvis och orimlig. En effekt av den nya skatten som inte diskuterats särskilt- Inlämnad
- 2009-04-08
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Resurser för kvalitet i grundutbildningarna
Interpellation 2008/09:438 av Damberg, Mikael (s)
den 31 mars Interpellation 2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag var eniga om att utreda hur studenternas inflytande skulle kunna bibehållas och förbättras om kårobligatoriet avskaffas har regeringen- Inlämnad
- 2009-03-31
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Grundskolan
Betänkande 2008/09:UbU17
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om grundskolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller ett förslag till ny skollag som regeringen arbetar med och, när det gäller fristående skolor, regeringens propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, som utskottet kommer att behandla under våren 2009. Motionerna handlar om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen, bland annat idrott och hälsa, sex och samlevnad samt entreprenörskap.- Behandlade dokument
- 180
- Förslagspunkter
- 68
- Reservationer
- 69
- Anföranden och repliker
- 44, 146 minuter
- Justering
- 2009-04-02
- Debatt
- 2009-04-22
- Beslut
- 2009-04-22
Varslen i Stockholm och EU-medel
Interpellation 2008/09:344 av Damberg, Mikael (s)
den 18 februari Interpellation 2008/09:344 Varslen i Stockholm och EU-medel av Mikael Damberg s till finansminister Anders Borg m Mer än vart fjärde varsel som lagts hittills i februari har drabbat anställda i Stockholms län. I förra veckan lades 2 964 varsel i landet. När halva februari har gått har 7 489 personer- Inlämnad
- 2009-02-18
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Regeringens syn på studentinflytande
Interpellation 2008/09:444 av Damberg, Mikael (s)
den 2 april Interpellation 2008/09:444 Regeringens syn på studentinflytande av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige har i dag inom ramen för vårt högskolesystem ett unikt studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda kursen till den nationella arenan. Studenternas inflytande bidrar- Inlämnad
- 2009-04-02
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande
Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s37036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Vår syn på studentinflytande- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor
Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor s37037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s37035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de högskolor som inkommit med universitetsansökan och- Inlämnad
- 2009-03-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Regionfrågan
Skriftlig fråga 2008/09:760 av Damberg, Mikael (s)
den 20 mars Fråga 2008/09:760 Regionfrågan av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 28 januari 2009 publicerades en artikel undertecknad av de borgerliga partiernas partiledare på Dagens Nyheters debattsida där de beskrev hur partierna nu enats i regionfrågan. Enligt artikeln hade de kommit överens- Inlämnad
- 2009-03-20
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Utredning av psykoterapeututbildningen
Skriftlig fråga 2008/09:662 av Damberg, Mikael (s)
den 25 februari Fråga 2008/09:662 Utredning av psykoterapeututbildningen av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket, HSV, lämnade en utvärdering till regeringen 2007 som ifrågasatte 14 av 18 utvärderade utbildningssamordnare vad gäller deras möjligheter att bedriva utbildning för psykoterapeutexamen- Inlämnad
- 2009-02-25
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s68101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allmän förskola för treåringar bör införas- Inlämnad
- 2009-02-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan
Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan s68097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans mål, nationella prov och läroplaner. Inledning- Inlämnad
- 2009-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan
Motion 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub13 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan s68093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeshögskola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-12-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Åtgärder för att behålla akademikernas arbetsförmedling
Skriftlig fråga 2008/09:336 av Damberg, Mikael (s)
den 2 december Fråga 2008/09:336 Åtgärder för att behålla akademikernas arbetsförmedling av Mikael Damberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I januari i år invigde Akademikerförmedlingen sitt Stockholmskontor för en nischad arbetsförmedling och en satsning på karriärrådgivning för medlemmar i- Inlämnad
- 2008-12-02
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar
Interpellation 2008/09:124 av Damberg, Mikael (s)
den 14 november Interpellation 2008/09:124 Förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen- Inlämnad
- 2008-11-14
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala
Motion 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub9 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:66 En ny betygsskala s68091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg och betygskriterier. Inledning För att skapa arbetsro inom skolan vill vi socialdemokrater- Inlämnad
- 2008-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag