Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Regeringens hantering av Inlandsinnovation
Interpellation 2013/14:262 av Damberg, Mikael (S)
den 31 januari Interpellation 2013/14:262 Regeringens hantering av Inlandsinnovation av Mikael Damberg S till näringsminister Annie Lööf C Inlandsinnovation AB startades av regeringen i december 2010. Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare vid Näringsdepartementet, utsågs i juni 2011 till ordförande i bolaget.- Inlämnad
- 2014-01-31
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Proposition som reglerar betaltider mellan företag
Interpellation 2013/14:244 av Damberg, Mikael (S)
den 23 januari Interpellation 2013/14:244 Proposition som reglerar betaltider mellan företag av Mikael Damberg S till justitieminister Beatrice Ask M Den 23 januari 2013 tog riksdagen beslutet att Sveriges företagare ska få betalt i tid. Regeringen fick därmed i uppgift att återkomma till riksdagen med en proposition- Inlämnad
- 2014-01-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Underskottet i de offentliga finanserna
Skriftlig fråga 2013/14:328 av Damberg, Mikael (S)
den 17 januari Fråga 2013/14:328 Underskottet i de offentliga finanserna av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Dagarna före jul presenterade finansministern nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Trots att ESV tidigare i december prognostiserat underskottet i de offentliga- Inlämnad
- 2014-01-17
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Sveriges avgift till EU
Skriftlig fråga 2013/14:189 av Damberg, Mikael (S)
den 10 december Fråga 2013/14:189 Sveriges avgift till EU av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Efter förhandlingarna om långtidsbudgeten i EU var statsministern mycket nöjd. Statsministern menade att belastningen på kommande EU-budget skulle stanna på 32 miljarder kronor och att han således- Inlämnad
- 2013-12-10
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut
Interpellation 2013/14:28 av Damberg, Mikael (S)
den 8 oktober Interpellation 2013/14:28 Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut av Mikael Damberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap kontrollinstrument- Inlämnad
- 2013-10-08
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
israeliska förstörelsen av egendom på Västbanken och Gaza
Skriftlig fråga 2002/03:301 av Damberg, Mikael (s)
den 13 december Fråga 2002/03:301 av Mikael Damberg s till utrikesminister Anna Lindh om israeliska förstörelsen av egendom på Västbanken och Gaza Palestiniernas situation förvärras i takt med att den israeliska ockupationen skärper sitt grepp om Västbanken och Gaza. Sedan det palestinska upproret inleddes för drygt- Inlämnad
- 2002-12-13
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Betänkande 2002/03:UBU2
Riksdagen godkände i huvudsak regeringen förslag om 21,8 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att det anslag till rekryteringsbidrag till vuxenstuderande som regeringen föreslagit minskas med 250 miljoner kronor. Anledningen är en minskning av utgiftsramen. Anslaget till studiehjälp ökas med 300 miljoner kronor för 2003 för att studiebidrag och extra tillägg i studiehjälpssystemet ska kunna betalas ut i tio månader i stället för nuvarande nio.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 11, 42 minuter
- Justering
- 2002-11-26
- Debatt
- 2002-12-12
- Beslut
- 2002-12-13
Folkhälsa
Motion 2002/03:So496 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So496 av Cinnika Beiming m.fl. s Folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av särskilda insatser i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden för en förbättrad folkhälsa för alla. Motivering Människors- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inträdesvillkoren i a-kassan
Motion 2002/03:A363 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A363 av Mikael Damberg m.fl. s Inträdesvillkoren i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inträdesvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Sverige har en lång tradition av att hävda arbetslinjen, särskilt- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade graviditeter
Motion 2002/03:A360 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A360 av Mikael Damberg m.fl. s Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade graviditeter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud för arbetsgivare att ställa frågor rörande planerade graviditeter. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fasta jobb för ungdomar
Motion 2002/03:A359 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A359 av Mikael Damberg m.fl. s Fasta jobb för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av systemet med tidsbegränsade anställningar i syfte att begränsa antalet osäkra anställningar och göra det lättare- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trygghetssystemens funktionssätt för studenter
Motion 2002/03:Sf373 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf373 av Mikael Damberg m.fl. s Trygghetssystemens funktionssätt för studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över trygghetssystemens, särskilt föräldraförsäkringens, funktionssätt och effekter för Sveriges- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Storstadspolitiken
Motion 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf339 av Yilmaz Kerimo m.fl. s Storstadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett fortsatt steg i storstadspolitiken inom den generella välfärdspolitikens ram för att motverka ökade samhällsklyftor- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:N385 av Tommy Waidelich m.fl. s Tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade förutsättningar för tillväxt i Stockholmsregionen. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser, som- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag