Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa skolfrågor
Betänkande 2006/07:UbU14
Riksdagen sade ja till regeringens förslag att upphäva tidigare riksdagsbeslut om avstämningstillfällen i grundskolan och om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal. Bland annat ska ett tidigare beslut om i vilka årskurser nationella prov ska vara obligatoriska inte längre gälla, liksom ett beslut om att den skriftliga informationen inte får ha karaktären av betyg.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 39, 33 minuter
- Justering
- 2007-05-15
- Debatt
- 2007-05-30
- Beslut
- 2007-05-31
Ideologisk privatisering av skolor
Interpellation 2006/07:511 av Damberg, Mikael (s)
den 9 maj Interpellation 2006/07:511 Ideologisk privatisering av skolor av Mikael Damberg s till statsrådet Jan Björklund fp Upprustat för dyra skattepengar. Hyllat för sina goda resultat. Men nu ska kommunala Tibble gymnasium i Täby bli Sveriges största friskola. Skolan har nära 1 200 elevplatser. Det är Moderaterna- Inlämnad
- 2007-05-09
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet
Interpellation 2006/07:507 av Damberg, Mikael (s)
den 4 maj Interpellation 2006/07:507 Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet av Mikael Damberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nycirkusutbildningen på Danshögskolan DH etablerades i Botkyrka kommun genom ett riksdags- och regeringsbeslut hösten 2004. Den fråga- Inlämnad
- 2007-05-04
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn
Interpellation 2006/07:482 av Damberg, Mikael (s)
den 20 april Interpellation 2006/07:482 Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn av Mikael Damberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är nu klart att hamnen Norvik i Nynäshamns kommun kommer att byggas. Kommunfullmäktige i Stockholm har fattat beslut om att godkänna investeringar på runt 1,7 miljarder kronor i projektet.- Inlämnad
- 2007-04-20
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm
Motion 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm. Motivering Vi socialdemokrater säger ja till miljöavgifter- Inlämnad
- 2007-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Motion 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet. Motivering Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet- Inlämnad
- 2007-04-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten- Inlämnad
- 2007-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa skolfrågor
Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s Vissa skolfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan inte längre ska gälla avsnitt 4Riksdagen avslår regeringens- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
Betänkande 2006/07:UbU11
Reglerna för hur styrelserna för universitet och högskolor ska utses ändras den 25 april 2007. Syftet är att minska det politiska inflytandet. Regeringen ska till ordförande i en styrelse kunna utse rektor eller någon annan som är anställd vid det lärosäte som uppdraget avser. Den begränsning som finns i högskolelagen om att ordföranden bör vara någon som inte är anställd vid lärosätet tas därför bort. Det ska inte heller längre ska finnas något krav på att regeringen ska utse flertalet av övriga ledamöter i styrelserna.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 32, 1 minuter
- Justering
- 2007-03-15
- Debatt
- 2007-03-28
- Beslut
- 2007-03-28
Avskaffandet av stopplagen som hot mot svensk forskning och utbildning
Interpellation 2006/07:368 av Damberg, Mikael (s)
den 1 mars Interpellation 2006/07:368 Avskaffandet av stopplagen som hot mot svensk forskning och utbildning av Mikael Damberg s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Regeringens proposition om att avskaffa stopplagen och tillåta försäljning av universitetssjukhus innebär ett hot inte bara mot medborgarnas- Inlämnad
- 2007-03-01
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Situationen i Zimbabwe
Skriftlig fråga 2006/07:845 av Damberg, Mikael (s)
den 14 mars Fråga 2006/07:845 Situationen i Zimbabwe av Mikael Damberg s till utrikesminister Carl Bildt m Sedan ett par veckor tillbaka har den sittande regeringen infört ett förbud mot politiska möten i Zimbabwe. Förbudet ska vara i tre månader. Morgan Tsvangirai, ledare för oppositionspartiet MDC, har enligt- Inlämnad
- 2007-03-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Driftsformer för sjukhus
Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen- Inlämnad
- 2007-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler kvinnliga professorer
Skriftlig fråga 2006/07:677 av Damberg, Mikael (s)
den 21 februari Fråga 2006/07:677 Fler kvinnliga professorer av Mikael Damberg s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Chansen att bli professor är dubbelt så stor för män som för kvinnor. Ändå har kvinnliga studenter varit i majoritet i grundutbildningen sedan 1977 och vid forskarutbildningen är könsfördelningen- Inlämnad
- 2007-02-21
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
Motion 2006/07:Ub9 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub9 av Marie Granlund m.fl. s Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen 1992:1434Motivering Universitet och högskolor tjänar ett allmänt- Inlämnad
- 2007-02-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social snedrekrytering till högskola, universitet
Interpellation 2006/07:107 av Damberg, Mikael (s)
den 29 november Interpellation 2006/07:107 Social snedrekrytering till högskola, universitet av Mikael Damberg s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Enligt en färsk sammanställning från Högskoleverket varierar andelen ungdomar som börjar studera vid universitet och högskolor innan de fyllt 26 år kraftigt- Inlämnad
- 2006-11-29
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Ny pendeltågstunnel eller ett eventuellt tredje spår
Interpellation 2006/07:60 av Damberg, Mikael (s)
den 10 november Interpellation 2006/07:60 Ny pendeltågstunnel eller ett eventuellt tredje spår av Mikael Damberg s till statsrådet Åsa Torstensson c För ett halvår sedan kom Banverket, Stockholms stad och Stockholms läns landsting överens om att bygga den så kallade Citybanan som innebär att en helt ny pendeltågstunnel- Inlämnad
- 2006-11-10
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Ökad tillgänglighet i flerbostadshus
Skriftlig fråga 2006/07:199 av Damberg, Mikael (s)
den 22 november Fråga 2006/07:199 Ökad tillgänglighet i flerbostadshus av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Boverket har hösten 2005 analyserat förutsättningarna för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i tre olika boendemiljöer och hur behovet av förnyelse ser ut i dessa miljöer. Det gäller efterkrigstidens- Inlämnad
- 2006-11-22
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Motion 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring- Inlämnad
- 2006-11-22
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Ändringar i systemet för trängselskatt
Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg s Ändringar i systemet för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i systemet för trängselskatt. Motivering Erfarenheterna av Stockholmsförsöket visar att- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag