Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Situationen i Zimbabwe
Skriftlig fråga 2006/07:845 av Damberg, Mikael (s)
den 14 mars Fråga 2006/07:845 Situationen i Zimbabwe av Mikael Damberg s till utrikesminister Carl Bildt m Sedan ett par veckor tillbaka har den sittande regeringen infört ett förbud mot politiska möten i Zimbabwe. Förbudet ska vara i tre månader. Morgan Tsvangirai, ledare för oppositionspartiet MDC, har enligt- Inlämnad
- 2007-03-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Fler kvinnliga professorer
Skriftlig fråga 2006/07:677 av Damberg, Mikael (s)
den 21 februari Fråga 2006/07:677 Fler kvinnliga professorer av Mikael Damberg s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Chansen att bli professor är dubbelt så stor för män som för kvinnor. Ändå har kvinnliga studenter varit i majoritet i grundutbildningen sedan 1977 och vid forskarutbildningen är könsfördelningen- Inlämnad
- 2007-02-21
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Ökad tillgänglighet i flerbostadshus
Skriftlig fråga 2006/07:199 av Damberg, Mikael (s)
den 22 november Fråga 2006/07:199 Ökad tillgänglighet i flerbostadshus av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Boverket har hösten 2005 analyserat förutsättningarna för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i tre olika boendemiljöer och hur behovet av förnyelse ser ut i dessa miljöer. Det gäller efterkrigstidens- Inlämnad
- 2006-11-22
- Besvarare
- Mats Odell (KD)