Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statliga bolag och motarbetande av klimatmål
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1644 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
2018-09-27 N2018/0 4863 BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till r iksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2017/18:1644 av Jens Holm V Statliga bolag och motarbetande av klimatmål kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Stockholm den 27 september 2018 Enligt uppdrag Fredrik Ahlén- Svarsdatum
- 2018-09-27
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
SJ och driftsäkerhet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 04496/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1627 av Katarina Brännström M SJ och driftsäkerhet Katarina Brännström har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att de nya tågen har hög driftsäkerhet oavsett klimat,- Svarsdatum
- 2018-09-04
- Frågeställare
- Katarina Brännström (M)
SAS inställda flygavgångar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/04256/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M SAS inställda flygavgångar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig, givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked bolagets ledning gett mig- Svarsdatum
- 2018-08-14
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Samhalls affärsetik
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1516 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2017/18:1516 av Lars Beckman M Samhalls affärsetik Lars Beckman har frågat mig vilken affärsetik jag anser att statliga Samhall ska ha. Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva sin verksamhet- Svarsdatum
- 2018-06-28
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Politiska samtal på jobbet i statliga bolag
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1494 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2017/18:1494 av Ali Esbati V Politiska samtal på jobbet i statliga bolag Ali Esbati har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att anställda i bolag som är statliga, eller där staten har ett betydande ägarinflytande, ska ha möjlighet att delta i de politiska samtal som LO har aviserat. Bolagen med- Svarsdatum
- 2018-06-28
- Frågeställare
- Ali Esbati (V)
Sveriges framtid som gruvnation
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1517 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 03735/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1517 av Saila Quicklund M Sveriges framtid som gruvnation Saila Quicklund har frågat mig om jag menar att Sveriges rykte som gruvnation och möjligheter att bli en leverantör av bland annat batterimetaller inte- Svarsdatum
- 2018-06-27
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Betalningstider
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1495 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 03687/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1495 av Peter Persson S Betalningstider Peter Persson har frågat mig om jag avser att gå vidare med tuffare lagstiftning och även lagstiftning för företag under 500 anställda, i det fall små och medelstora företag- Svarsdatum
- 2018-06-27
- Frågeställare
- Peter Persson (S)
Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03 6 42/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1491 av Carl Schlyter MP Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten Carl Schlyter har frågat mig om jag och regeringen avser att agera på något sätt i samband med Telia Company ABs- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Carl Schlyter (MP)
Företagsamheten i Säffle
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Sunne
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1468 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Torsby
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1467 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Årjäng
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1466 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Munkfors
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1465 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Storfors
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1464 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Kil
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1463 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Kristinehamn
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1462 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Hagfors
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1461 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Hammarö
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1460 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Karlstad
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1459 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Företagsamheten i Filipstad
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1458 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)