Mikael Damsgaard (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 273
- Titel
- HR-konsult/fil.mag
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Ledamot
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-07-02 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2019-07-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-07-02 –
Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Vice ordförande
- 2021-02-11 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2021-02-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet i Västmanland 97–99. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Västmanland
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19–. Ledamot justitieutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 19–22, justitieutskottet 19–22, EU-nämnden 19– och socialförsäkringsutskottet 22–. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19–21 och 22–, vice ordförande 21–22.
Föräldrar
Akademiingenjören Hans-Jörgen Damsgaard och leg. sjuksköterskan Britta Damsgaard, f. Granberg.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Rudbeckianska gymnasiet, Västerås, slutår 95. Värnplikt som kompanibefäl, A8, Boden, 96–97. Universitetsstudier, Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet 98–04. Fil.mag., företagsekonomi, Stockholms universitet 11.
Anställningar
Politisk sekreterare, Västerås kommun 98–00. Personalhandläggare, Försvarsmakten, 04–06. Personalsekreterare, Mora kommun, 06. Kommunalråd, Västerås 06–14. HR-konsult, Stockholms kommun, 15–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Rättsmedicinalverkets insynsråd 20– och insynsrådet, Länsstyrelsen i Västmanlands län 22–. Ledamot, Ekobrottsmyndighetens insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 98–22. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, utbildningsnämnden 98–02 och vice ordförande 02–06. Ordförande, grundskolenämnden 06–10. Ordförande, kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 06–10 och vice ordförande 10–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden 10–14. Vice ordförande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 18–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kostnadsutjämningsutredningen
Interpellation 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M)
Interpellation 2018/19:316 Kostnadsutjämningsutredningen av Mikael Damsgaard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kostnadsutjämningsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande förändringar i kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och regioner. Om förslaget genomförs innebär det dramatiska förändringar för kommuner- Inlämnad
- 2019-09-04
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)